KRS 0000108534
NIP5260026536
REGON00623006600000
Nazwa"CONSOR & BROKERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCONSOR & BROKERS
Data rejestracji 25 kwi 2002 (22 lata temu) 25 kwi 2002
Data usunięcia 09 mar 2022 09 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL. DĄBROWSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-057, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 120000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5260026536
data rejestracji 01 gru 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 lis 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (61)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH #0114Z UPRAWA TRZCINY CUKROWEJ #0115Z UPRAWA TYTONIU #0116Z UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH #0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #3316Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #5110Z TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI #5223Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #6491Z LEASING FINANSOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6512Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #7735Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #7911A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH #7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7990B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8510Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE #8541Z SZKOŁY POLICEALNE (POWOŁANIE I ZORGANIZOWANIE NA TERENIE DZIAŁANIA SZKÓŁ SPOŁECZNYCH, W SKŁAD KTÓREGO WEJDĄ SZKOŁY STOPNIA POLICEALNEGO) #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #8553Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #9102Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8030Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNASTANISŁAW TOŁWIŃSKI
Beneficjent
JADWIGA KAZIMIERA OPARA
Beneficjent
BARBARA MARIA TOŁWIŃSKA
Beneficjent
ADAM KONRAD MILEWSKI
reprezentant
STANISŁAWA ZOFIA GŁOWACKA
Prokurent
2012-08-27
2022-03-09
ŁĄCZNA - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWIE OSOBY WYSTĘPUJĄCE SPOŚRÓD PROKURENTÓW
GRAŻYNA ŁUKASIAK
Prokurent
2004-07-30
2009-07-27
ŁĄCZNA
KATARZYNA ZOFIA TOŁWIŃSKA
Prokurent
2004-07-30
2022-03-09
ŁĄCZNA
JOANNA MAGDALENA DUDZIŃSKA SZUBA
Prokurent
2012-08-27
2022-03-09
ŁĄCZNA - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWIE OSOBY WYSTĘPUJĄCE SPOŚRÓD PROKURENTÓW
ADAM MILEWSKI
Prokurent
2009-07-27
2009-11-30
ŁĄCZNA
BARBARA MARIA TOŁWIŃSKA
Wspólnik
2002-04-25
2022-03-09
192 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 96.000 ZŁ
JADWIGA KAZIMIERA OPARA
Wspólnik
2002-04-25
2022-03-09
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.000 ZL
STANISŁAW TOŁWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-25
2022-03-09
JADWIGA KAZIMIERA OPARA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-25
2022-03-09
BARBARA MARIA TOŁWIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-25
2022-03-09
STANISŁAW TOŁWIŃSKI
Beneficjent
RADA NADZORCZA
JADWIGA KAZIMIERA OPARA
Beneficjent
RADA NADZORCZA
BARBARA MARIA TOŁWIŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
RADA NADZORCZA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWIE OSOBY WYSTĘPUJĄCE SPOŚRÓD POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI I PROKURENTÓW
ELŻBIETA JOLANTA CHOMĘTOWSKA
PREZES
2002-04-25
2004-07-30
ROBERT CZESŁAW SMOLANKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-25
2004-07-30
ROBERT CZESŁAW SMOLANKA
PREZES ZARZĄDU
2004-07-30
2009-07-27
WIESŁAWA BRONISŁAWA ZAKRZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-25
2004-07-30
GRAŻYNA ŁUKASIAK
PREZES ZARZĄDU
2009-07-27
2009-11-30
GRAŻYNA ŁUKASIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-30
2012-10-30
ADAM MILEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-11-30
2022-03-09
2002-04-25
2002-11-06
LOTNISKO-WILAMOWO, KĘTRZYN, 11-400, KĘTRZYN, POLSKA
2002-11-06
2004-01-14
OLSZTYŃSKA, 15 A, GIŻYCKO, 11-500, GIŻYCKO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie