KRS 0000059360
REGON00623002000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO OCHRONY I USŁUG SPECJALNYCH INTERCERBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO OCHRONY I USŁUG SPECJALNYCH INTERCERBER
Data rejestracji 12 lis 2001 (23 lata temu) 12 lis 2001
Data usunięcia 23 cze 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BARBARY, 1, WARSZAWA, 00-686, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 900000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (44)
#7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #4531B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #6412A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6220Z POZAROZKŁADOWY TRANSPORT LOTNICZY #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7123Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7440Z REKLAMA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #4541Z TYNKOWANIE #4544A MALOWANIE #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH #9240Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #9252A DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3530B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY, KONSERWACJI ORAZ REMONTÓW STATKÓW POWIETRZNYCH I SILNIKÓW LOTNICZYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI #6323A DZIAŁALNOŚĆ PORTÓW LOTNICZYCH #6323B KONTROLA RUCHU LOTNICZEGO #6323C NAZIEMNA OBSŁUGA STATKÓW POWIETRZNYCH #6323D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #8041Z DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK ORGANIZUJĄCYCH KURSY NA PRAWO JAZDYKORPORACJA TIGOR S. A.
Wspólnik
2001-11-12
2004-06-23
1557 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 778.500,00 ZŁ
010629782
STANISŁAW TOŁWIŃSKI
Wspólnik
2001-11-12
2004-06-23
9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500 ZŁ.
CONSOR & BROKERS SP. Z O. O.
Wspólnik
2001-11-12
2004-06-23
208 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 104.000,00 ZŁ
006230066
RYSZARD WŁADYSŁAW KARGER
Wspólnik
2001-11-12
2004-06-23
9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500 ZŁ.
JADWIGA KAZIMIERA OPARA
Wspólnik
2001-11-12
2004-06-23
9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500 ZŁ.
STANISŁAW SIEŃKO
Prokurent
2001-11-12
2002-11-25
ŁĄCZNA
KRYSTYNA EWA ŚWIĘTOŃ GŁOWACKA
Prokurent
2001-11-12
2004-06-23
ŁĄCZNA
JERZY ANDRZEJ DUDZIŃSKI
Prokurent
2002-11-25
2004-06-23
ŁĄCZNA
RYSZARD STANISŁAW STAŃCZAK VEL STANISZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-12
2004-06-23
STANISŁAW TOŁWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-12
2004-06-23
ELŻBIETA JOLANTA CHOMĘTOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-12
2004-06-23
RYSZARD WŁADYSŁAW KARGER
Członek Organu Nadzoru
2001-11-12
2004-06-23
JADWIGA KAZIMIERA OPARA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-12
2004-06-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE DWIE OSOBY WYSTĘPUJĄCE ŁĄCZNIE SPOSRÓD: POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTÓW
ROBERT CZESŁAW SMOLANKA
PREZES ZARZĄDU
2001-11-12
2004-06-23
2001-11-12
2002-11-25
MARSZAŁKOWSKA, 66, WARSZAWA, 00-545, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie