KRS 0000117530
NIP8440010610
REGON79050794500000
NazwaIZBA GOSPODARCZA RYNKÓW WSCHODNICH
Krótka nazwaRYNKÓW WSCHODNICH
Data rejestracji 13 cze 2002 (22 lata temu) 13 cze 2002
Data usunięcia 13 sty 2009 Invalid date
Forma prawnaIZBA GOSPODARCZA
Adres KOŚCIUSZKI, 76, SUWAŁKI, 16-400, SUWAŁKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9111Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓWCEZARY OSTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-13
2006-02-09
HENRYK WYSOCKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-13
2005-01-28
WŁODZIMIERZ SZMIGIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-13
2005-01-28
AUDRIUS BANDZAITIS
Członek Organu Nadzoru
2002-06-13
2005-01-28
JONAS GRICIUS
Członek Organu Nadzoru
2002-06-13
2005-01-28
ZENONAS RAMANAUSKAS
Członek Organu Nadzoru
2002-06-13
2005-01-28
WALDEMAR ŁUKASZUK
Członek Organu Nadzoru
2005-01-28
2006-02-09
JADWIGA GŁADCZUK
Członek Organu Nadzoru
2005-01-28
2006-09-04
KRYSTYNA SZCZYGIELSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-02-09
2007-03-15
BOGUSŁAW BARTOSZEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-02-09
2006-09-04
WALDEMAR ŁUKASZUK
Powiernik
2006-10-12
2008-11-19
JAN ZAWORSKI
Kurator
2004-11-08
2005-01-28
EWA TROFIMIUK
Kurator
2007-04-25
2008-11-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU IZBY SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW PREZYDIUM ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK TEGO PREZYDIUM ŁĄCZNIE Z DYREKTOREM BIURA IZBY
AUGUSTINAS MAJAUSKAS
PREZYDENT
2002-06-13
2005-01-28
AUGUSTINAS MAJAUSKAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-28
2006-09-04
AUGUSTINAS MAJAUSKAS
CZŁONEK PREZYDIUM ZARZĄDU
2006-09-04
2007-03-15
JERZY WAWRUK
WICEPREZYDENT - CZŁONEK PREZYDIUM IZBY
2002-06-13
2005-01-28
HENRYK OWSIEJEW
CZŁONEK PREZYDIUM ZARZĄDU
2002-06-13
2005-01-28
KRZYSZTOF ANDRUSZKIEWICZ
CZŁONEK PREZYDIUM ZARZĄDU
2002-06-13
2005-01-28
MIROSŁAW SZKLARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-13
2005-01-28
JAN WITKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-13
2005-01-28
JAN ZAWORSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-13
2005-01-28
JAN ZAWORSKI
PREZES - CZŁONEK PREZYDIUM ZARZĄDU IZBY
2005-01-28
2006-09-04
2005-01-28
2006-10-12
IZBA GOSPODARCZA RYNKÓW WSCHODNICH
2002-06-13
2005-01-28
POLSKO - LITEWSKA IZBA GOSPODARCZA RYNKÓW WSCHODNICH
2006-10-12
2008-11-19
IZBA GOSPODARCZA RYNKÓW WSCHODNICH W UPADŁOŚCI
Konkurencyjne przedsiębiorstwa - europejski wymiar kształcenia kadr
291 338,13 zł
193 419,64 zł
Rozwój zasobów ludzkich
2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
Europejski Fundusz Społeczny
2004 - 2006
Więcej informacjiB38/Orgatec/Kolonia/Niemcy
94 513,11 zł
14 000,00 zł
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2004 - 2006
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie