KRS 0000017831
NIP8441772807
REGON79031231900000
Nazwa"AUTO-SERWIS SUWAŁKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SUWAŁKACH W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"AUTO-SERWIS SUWAŁKI" W SUWAŁKACH
Data rejestracji 06 cze 2001 (23 lata temu) 06 cze 2001
Data usunięcia 28 gru 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SEJNEŃSKA, 24, SUWAŁKI, 16-400, SUWAŁKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 711000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #4932Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIHENRYK OWSIEJEW
Wspólnik
2001-06-06
2008-09-25
291 (DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 689.670 (SZEŚĆSET OSIEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET SIEDEMDZIESIĄT) ZŁOTYCH
Wspólnik
2008-09-25
2016-12-28
300 (TRZYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 711.000 (SIEDEMSET JEDENAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
79032091600000
PIOTR TARASIEWICZ
Likwidator
2016-02-15
2016-12-28
MICHELE MALET
Członek Organu Nadzoru
2001-06-06
2004-04-19
HENRYK OWSIEJEW
Członek Organu Nadzoru
2001-06-06
2016-12-28
JADWIGA ŁUKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-06
2004-08-19
ADAM OWSIEJEW
Członek Organu Nadzoru
2004-04-19
2008-09-25
JAN RAJKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-08-19
2010-08-17
MAŁGORZATA OWSIEJEW
Członek Organu Nadzoru
2008-09-25
2009-11-25
ADAM OWSIEJEW
Członek Organu Nadzoru
2009-11-25
2010-08-17
MAŁGORZATA OWSIEJEW
Członek Organu Nadzoru
2010-08-17
2016-12-28
PAWEŁ OWSIEJEW
Członek Organu Nadzoru
2010-08-17
2016-12-28
ROBERT BRZOZOWSKI
Prokurent
2003-05-13
2004-04-19
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I CHŁONKA ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MARIA JOLANTA MAŁACHOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2001-06-06
2004-04-19
MAREK ANTONI MALESIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-06
2003-05-13
MAŁGORZATA OWSIEJEW
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-06
2004-04-19
MAŁGORZATA OWSIEJEW
PREZES ZARZĄDU
2004-04-19
2008-09-25
ANTONI ZAJĄC
ZASTĘPCA PREZESA
2004-04-19
2007-08-14
ANTONI ZAJĄC
PREZES ZARZĄDU
2008-09-25
2009-11-25
PIOTR TARASIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2009-11-25
2016-02-15
MAŁGORZATA OWSIEJEW
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-25
2010-08-17
ALICJA KATARZYNA KILIAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-28
2013-07-24
MARIA JOLANTA MAŁACHOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-19
2004-08-19
2001-06-06
2016-02-15
"AUTO-SERWIS SUWAŁKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SUWAŁKACH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie