KRS 0000174592
NIP6762038228
REGON35137213200000
NazwaTENCZYNEK ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO - WARZYWNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaTENCZYNEK ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO - WARZYWNEGO LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 26 wrz 2003 (21 lat temu) 26 wrz 2003
Data usunięcia 15 mar 2011 15 mar 2011
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TENCZYŃSKA, 59, TENCZYNEK, 32-067, TENCZYNEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1200000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#1532Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #1533 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #1593Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH #1594Z PRODUKCJA JABŁECZNIKA I WIN OWOCOWYCH #1595Z PRODUKCJA NAPOJÓW FERMENTOWANYCH NIE DESTYLOWANYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #1598Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #5131Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5134 SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5135Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH #2522Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH #5136Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #5137Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #5227 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #1599 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #1511Z WYPRAWA SKÓR, GARBOWANIE; WYPRAWA I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH #1512Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH #1513A PRODUKCJA KONSERW, PRZETWORÓW Z MIĘSA, Z PODROBÓW MIĘSNYCH I Z KRWI #1585Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK I PODOBNYCH PRODUKTÓW MĄCZNYCH #1589Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #1561Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #0111C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE #0112A UPRAWA WARZYW #0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCHMARIA HELENA HAPEK
Wspólnik
2003-09-26
2007-06-01
516 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 309.600 ZŁ
MARIA PODMAŃSKA
Wspólnik
2003-09-26
2006-09-29
428 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 256.800 ZŁ
WŁADYSŁAW PODMAŃSKI
Wspólnik
2006-09-29
2007-06-01
428 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 256.800 ZŁ.
TOMASZ OŻÓG
Wspólnik
2003-09-26
2007-06-01
1029 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 617.400 ZŁ
ALEKSANDRA IZABELA JUTKIEWICZ
Wspólnik
2007-06-01
2011-03-15
1973 UDZIAŁY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 600 ZŁOTYCH KAŻDY I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1 183 800 ZŁOTYCH (JEDEN MILION STO OSIEMDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE OSIEMSET ZŁOTYCH)
MACIEJ MICHAŁ KRYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-26
2004-07-30
STANISŁAW KUCIEL
Członek Organu Nadzoru
2003-09-26
2007-06-01
BOGDAN ALFRED RENTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-07-30
2005-08-04
MATEUSZ SMÓŁKA
Członek Organu Nadzoru
2006-09-19
2007-06-01
SYLWIA MIECZYSŁAWA GAJEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-07-30
2005-08-04
AGATA PASZCZA
Członek Organu Nadzoru
2005-08-04
2006-09-19
ALEKSANDRA IZABELA JUTKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-06-01
2011-03-15
JACEK ŁEMPICKI
Członek Organu Nadzoru
2007-06-01
2011-03-15
GRZEGORZ JANUSZ GORYSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-06-01
2011-03-15
AGATA PASZCZA
Członek Organu Nadzoru
2003-09-26
2004-07-30
MARIUSZ NIZIOŁEK
Powiernik
2008-02-25
2011-03-15
MARIUSZ NIZIOŁEK
NADZORCA SĄDOWY
2007-09-13
2008-02-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
TOMASZ OŻÓG
PREZES ZARZĄDU
2003-09-26
2005-08-04
MARIA HELENA HAPEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-09-26
2005-08-04
SYLWIA MIECZYSŁAWA GAJEWSKA
WICEPREZES
2005-08-04
2007-06-01
TOMASZ MŁYNEK
WICEPREZES
2005-08-04
2006-09-19
EWA MARIA KAWAŁKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2007-06-22
2011-03-15
JOLANTA BARBARA TRYCZYŃSKA CELAREK
PREZES
2005-08-04
2006-09-19
TOMASZ OŻÓG
PREZES ZARZĄDU
2006-09-19
2007-06-22
TOMASZ OŻÓG
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-22
2007-10-12
WIESŁAW SMOLEC
WICEPREZES
2007-06-01
2007-06-22
2003-09-26
2004-07-29
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO - WARZYWNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-07-29
2009-06-19
TENCZYNEK ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO - WARZYWNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-09-26
2004-07-08
TENCZYŃSKA, 1, TENCZYNEK, 32 - 067, TENCZYNEK, POLSKA
2004-07-08
2007-11-14
1, TENCZYNEK, 32-067, TENCZYNEK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie