KRS 0000057178
NIP5222502934
REGON19191471400000
NazwaNORAUTOSERVICE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNORAUTOSERVICE POLSKA
Data rejestracji 30 paź 2001 (23 lata temu) 30 paź 2001
Data usunięcia 06 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JUBILERSKA, 10, WARSZAWA, 04-190, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 70712800,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWKWIK-FIT EUROPE B.V.
Wspólnik
2001-10-30
2003-11-17
28.199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 44.272.430 ZŁOTYCH
FEU VERT SAS
Wspólnik
2008-06-10
2009-11-04
45.040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.712.800,00 ZŁ
Wspólnik
2009-11-04
2017-12-28
45.040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.712.800 ZŁOTYCH
01322554200000
Wspólnik
2017-12-28
2018-06-06
45.040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.712.800,00 ZŁOTYCH
01118086400000
Wspólnik
2003-11-17
2008-06-10
45.040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.712.800 ZŁ
01080981100000
WIT ROMAN WYBORSKI
Prokurent
2016-01-14
2018-06-06
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
GRAEME KEITH ROBINSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-30
2006-10-20
MICHAEL WILLIAM CRADDOCK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-09
2003-11-17
RICHARD ALASTAIR BRACEWELL
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-17
2006-12-21
WILLIAM RYSZARD KOZIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-17
2006-04-03
PIERRE-YVES DIDIER FARGEAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-17
2007-01-31
JACEK BILIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-03
2008-06-05
MIROSŁAW CZESŁAW BĄCZKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-31
2008-06-10
JERZY JAN HORSZCZARUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-31
2008-06-10
PIOTR WOJCIECHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-31
2008-06-05
ROBERT MERRIL
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-31
2008-01-24
2001-10-30
2003-11-17
"KWIK-FIT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-11-17
2008-06-10
SHELL AUTOSERV POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-06-10
2017-05-08
FEU VERT CAR SERVICE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-30
2003-09-08
BRATNIA, 26, WARSZAWA, 00-469, WARSZAWA, POLSKA
2008-07-02
2017-12-01
PUŁAWSKA, 303, WARSZAWA, 02-785, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie