KRS 0000379575
NIP5263048892
REGON14286467300000
NazwaFEU VERT SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA - ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaFEU VERT SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA - ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaFEU VERT SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Data rejestracji 22 mar 2011 (13 lat temu) 22 mar 2011
Data usunięcia 24 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres UL. WINCENTEGO RZYMOWSKIEGO, 31, WARSZAWA, 02-697, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego ALLÉE DU MOULIN BERGER, 11, ECULLY, 69130, ECULLY, FRANCJA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5263048892
data rejestracji 01 lut 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 wrz 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPATRICK HERMAN
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2017-07-24
2019-07-17
WOJCIECH GRZEGORZ LISOWSKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2019-07-17
2020-09-24
MAGALI NOEMIE ADINA MAURIZOT
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2011-03-22
2012-02-20
DARIUSZ DAMIAN BANYŚ
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2012-02-20
2017-07-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES, DYREKTOR GENERALNY ORAZ ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO UPRAWNIENI SĄ DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
CLAUDE CHAVET
PREZES ZARZĄDU
2011-03-22
2012-02-20
BERNARD JEAN PERREAU
DYREKTOR GENERALNY
2011-03-22
2012-02-20
BERNARD JEAN PERREAU
PREZES ZARZĄDU
2012-02-20
2016-11-29
FINANCIERE RAMSES II
PREZES ZARZĄDU
2016-11-29
2020-09-24
2011-03-22
2017-11-09
FEU VERT SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA
2011-03-22
2017-09-29
PUŁAWSKA, 303, WARSZAWA, 02-785, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie