KRS 0000362525
NIP5272633911
REGON14247557500000
NazwaA. PL INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaA. PL INTERNET
Data rejestracji 11 sie 2010 (14 lat temu) 11 sie 2010
Data usunięcia 19 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres POSTĘPU, 6, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 397360,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 397360,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji3973600
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4726Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHMAREK MALECHA
ZARZĄDCA
2014-05-14
2014-05-29
MAREK ANDRZEJ ROMANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-08-11
2010-10-22
PAWEŁ ZYGMUNT POTOCKI
Członek Organu Nadzoru
2010-08-11
2018-09-19
PIOTR ADAM WASILEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-11-25
2018-09-19
KAZIMIERZ WŁODZIMIERZ LASECKI
Członek Organu Nadzoru
2010-08-11
2018-09-19
MIROSŁAW STARUCH
Członek Organu Nadzoru
2010-10-22
2011-04-29
RADOSŁAW JACEK CELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-04-29
2011-08-08
MAREK ANDRZEJ ROMANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-04-29
2018-09-19
TOMASZ MATCZUK
Członek Organu Nadzoru
2011-04-29
2018-09-19
MIROSŁAW STARUCH
Członek Organu Nadzoru
2011-08-08
2011-11-25
KRZYSZTOF BOUFAŁ
Powiernik
2013-11-07
2014-05-14
MAREK MALECHA
Powiernik
2014-05-29
2018-05-30
MARIAN STAROŃ
Kurator
2013-08-06
2018-09-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
RADOSŁAW JACEK CELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-08-11
2011-04-29
GRZEGORZ MARCIN BIELECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-08-11
2013-01-22
PIOTR BIELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-04-29
2011-08-08
RADOSŁAW JACEK CELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-08-08
2013-01-22
JAROSŁAW JESIONEK
PREZES ZARZĄDU
2013-01-22
2018-09-19
2010-08-11
2013-11-07
A. PL INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA
2013-11-07
2018-05-30
A. PL INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
2010-08-11
2011-02-24
JANA KAZIMIERZA, 46, WARSZAWA, 01-248, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie