KRS 0000123253
NIP7393296365
REGON51946927000000
NazwaCOMTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCOMTRANS
Data rejestracji 16 lip 2002 (22 lata temu) 16 lip 2002
Data usunięcia 01 gru 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SPRZĘTOWA, 6, OLSZTYN, 10-467, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1371500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #1421Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU #7420C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7440Z REKLAMA #7420B DZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNO- POSZUKIWAWCZA #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMIKRZYSZTOF PIECH
Prokurent
2009-04-15
2010-12-01
PROKURA ŁĄCZNA (DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW)
KATARZYNA AGNIESZKA PIETRUSZKA
Prokurent
2009-04-15
2010-12-01
PROKURA ŁĄCZNA (DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW)
MAREK KOSTUR
Prokurent
2009-04-15
2010-12-01
PROKURA ŁĄCZNA (DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW)
NOPPI ACCOUNT LIMITED
Wspólnik
2010-03-05
2010-08-26
1281 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 640.500,00 ZŁ.
PP VENTURE PRIVATE INVESTMENT LIMITED
Wspólnik
2010-03-05
2010-08-26
1282 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 641.000,00 ZŁ.
Wspólnik
2010-08-26
2010-12-01
2.563 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.281.500 ZŁ
51052238200000
Wspólnik
2002-07-16
2002-11-21
551 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 275.500 ZŁOTYCH
51083195300000
BEATA WOLFF
Wspólnik
2002-07-16
2004-07-29
192 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 96.000 ZŁOTYCH
MIROSŁAW STARUCH
Wspólnik
2002-11-21
2010-03-05
551 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 275.500 ZŁ
WOJCIECH TADEUSZ KACZMAREK
Wspólnik
2007-05-24
2010-03-05
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
MARIUSZ MAREK IWANOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-16
2007-05-24
MARIUSZ MAREK IWANOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2007-05-24
2007-09-25
MARIUSZ MAREK IWANOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-09-25
2009-04-15
PAWEŁ ZYGMUNT POTOCKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-10-05
2007-09-25
ANDRZEJ KIERDELEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2007-09-25
2008-06-18
ANDRZEJ JABŁONKA
PREZES ZARZĄDU
2008-06-18
2010-12-01
2002-07-16
2004-07-29
SPRZĘTOWA, 3, OLSZTYN, 10-467, OLSZTYN, POLSKA
2004-07-29
2007-08-27
MARII ZIENTARY MALEWSKIEJ, 65, OLSZTYN, 10-310, OLSZTYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie