KRS 0000219383
NIP9512122308
REGON01584359200000
NazwaLAFROYG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLAFROYG
Data rejestracji 13 paź 2004 (20 lat temu) 13 paź 2004
Data usunięcia 05 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WARECKA, 11A, WARSZAWA, 00-034, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9512122308
data rejestracji 23 lis 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 gru 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6491Z LEASING FINANSOWY #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKRZYSZTOF JÓZEF PIETKUN
reprezentant
KRZYSZTOF JÓZEF PIETKUN
Beneficjent
WOJCIECH TADEUSZ KACZMAREK
Wspólnik
2011-11-21
2023-04-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 PLN
KRZYSZTOF JÓZEF PIETKUN
Wspólnik
2004-10-13
2023-04-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
WOJCIECH TADEUSZ KACZMAREK
Prokurent
2014-05-14
2023-04-05
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF JÓZEF PIETKUN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
KRZYSZTOF JÓZEF PIETKUN
PREZES ZARZĄDU
2004-10-13
2023-04-05
2004-10-13
2005-08-12
GAWOTA, 4, WARSZAWA, 02-830, WARSZAWA, POLSKA
2005-08-12
2007-03-28
KRUCZA, 16/22, WARSZAWA, 00-526, WARSZAWA, POLSKA
2007-03-28
2009-11-23
ŁUCKA, 7/9, WARSZAWA, 00-842, WARSZAWA, POLSKA
2009-11-23
2016-02-26
CZECZOTA, 6, WARSZAWA, 02-607, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie