KRS 0000163580
NIP9661675805
REGON05220782900000
Nazwa"CDN-RCR" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"CDN-RCR" -
Data rejestracji 03 cze 2003 (21 lat temu) 03 cze 2003
Data usunięcia 18 sty 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CZECZOTA, 6, WARSZAWA, 02-607, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCHMARIUSZ KALINOWSKI
Wspólnik
2003-06-03
2003-11-17
34 (TRZYDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.000 (TRZYDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
DARIUSZ RUTKOWSKI
Wspólnik
2003-06-03
2011-05-10
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Wspólnik
2003-11-17
2008-07-28
90 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.000,00 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
00444007800000
Wspólnik
2008-07-28
2009-02-25
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.000,00ZŁ.
51044214000000
Wspólnik
2009-02-25
2011-05-10
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.000 ZŁ
19086316200000
TOMASZ MATCZUK
Wspólnik
2011-05-10
2012-01-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00ZŁ.
ADRIAN PIOTR KOŹMIŃSKI
Likwidator
2011-05-10
2012-01-18
WOJCIECH TADEUSZ KACZMAREK
Członek Organu Nadzoru
2003-11-17
2005-12-19
JADWIGA TYMIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-11-17
2005-12-19
SŁAWOMIR ANDRZEJ KLIMEK
Członek Organu Nadzoru
2003-11-17
2005-12-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO
SŁAWOMIR ANDRZEJ KLIMEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-03
2003-11-17
MARIUSZ ANDRZEJ WOŹNIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-03
2003-11-17
DARIUSZ RUTKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-17
2005-03-22
MAREK ANDRZEJ ROMANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-17
2008-07-28
JAROSŁAW MIKOŁAJ PYZIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-07-28
2011-05-10
2003-06-03
2004-11-17
"CDN - HURT" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-11-17
2011-05-10
"CDN-RCR" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-06-03
2005-03-22
WIEJSKA, 63, BIAŁYSTOK, 15-351, BIAŁYSTOK, POLSKA
2005-03-22
2005-12-19
29, KOPLANY, 16-061, JUCHNOWIEC, POLSKA
2005-12-19
2011-05-10
ŻELAZNA, 4, OLSZTYN, 10-959, OLSZTYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie