KRS 0000361048
NIP5213575158
REGON14249007200000
NazwaIPPON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaIPPON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI
Data rejestracji 14 lip 2010 (14 lat temu) 14 lip 2010
Data usunięcia 06 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. WARECKA, 11A, WARSZAWA, 00-034, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5213575158
data rejestracji 17 sie 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 lis 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAADRIAN PIOTR HAŁACZ
reprezentant
ADRIAN PIOTR KOŹMIŃSKI
reprezentant
ANNA MALINA BOCIAN
reprezentant
WOJCIECH TADEUSZ KACZMAREK
Beneficjent
KRZYSZTOF JÓZEF PIETKUN
Beneficjent
KRZYSZTOF JÓZEF PIETKUN
Wspólnik
2010-07-14
2014-10-22
WOJCIECH TADEUSZ KACZMAREK
Wspólnik
2010-07-14
2014-10-22
Wspólnik
2014-10-22
2021-12-06
14698343000000
WOJCIECH TADEUSZ KACZMAREK
Prokurent
2014-05-05
2021-12-06
PROKURA SAMOISTNA
WOJCIECH TADEUSZ KACZMAREK
Beneficjent
AKCJONARIUSZ ALFA 1 CEE INVESTMENTS S.A. SICAV-SIF KTÓRA JEST AKCJONARIUSZEM IPPON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI 1 SPÓŁKA KOMANDYTOW0-AKCYJNA KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM IPPON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRZYSZTOF JÓZEF PIETKUN
Beneficjent
AKCJONARIUSZ ALFA 1 CEE INVESTMENTS S.A. SICAV-SIF KTÓRA JEST AKCJONARIUSZEM IPPON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI 1 SPÓŁKA KOMANDYTOW0-AKCYJNA KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM IPPON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: ADRIAN KOŹMIŃSKI - PREZES ZARZĄDU, ANNA MALINA WOLFF - WICEPREZES ZARZĄDU, PIOTR HAŁACZ - WICEPREZES ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2010-07-14
2018-08-02
01584359200000
Członek Organu Reprezentacji
2018-08-02
2021-12-06
36840956300000
2010-07-14
2010-07-27
LAFROYG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2010-07-27
2018-08-02
LAFROYG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2010-07-14
2016-09-08
CZECZOTA, 6, WARSZAWA, 02-607, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie