KRS 0000275291
NIP1132657068
REGON14084096400000
NazwaMETACON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMETACON POLSKA
Data rejestracji 28 lut 2007 (18 lat temu) 28 lut 2007
Data usunięcia 10 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GŁOGOWSKA, 100, POZNAŃ, 60-263, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji500000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACHMICHAŁ KOBUS
Członek Organu Nadzoru
2009-07-16
2009-10-05
ADRIAN PIOTR KOŹMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-07-16
2009-10-05
MARIA RACIĘCKA
Członek Organu Nadzoru
2009-10-05
2012-05-17
ERAZM PAWEŁ LIPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-10-05
2012-05-17
MACIEJ WANDZEL
Członek Organu Nadzoru
2009-10-05
2012-05-17
NATALIA DAŚ
Członek Organu Nadzoru
2012-05-17
2020-06-10
KATARZYNA ROGOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-05-17
2020-06-10
MICHAŁ PLUSKOTA
Członek Organu Nadzoru
2012-05-17
2020-06-10
ANNA MARIA MANIA
Członek Organu Nadzoru
2007-02-28
2009-01-22
WOJCIECH WIESŁAW RACIĘCKI
Członek Organu Nadzoru
2009-01-22
2009-10-05
MIROSŁAW STARUCH
Likwidator
2009-07-16
2009-10-05
WOJCIECH WIESŁAW RACIĘCKI
Likwidator
2009-10-05
2012-05-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
WOJCIECH WIESŁAW RACIĘCKI
PREZES ZARZĄDU
2007-02-28
2007-11-06
MIROSŁAW STARUCH
PREZES ZARZĄDU
2007-11-06
2008-12-12
MIROSŁAW STARUCH
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-12-12
2009-07-16
MICHAŁ KOBUS
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-12-12
2009-07-16
MICHAEL CWEJMAN
PREZES ZARZĄDU
2008-12-12
2009-07-16
CHRYSTIAN JÓZEF ROGOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-05-17
2013-07-19
IRENA EWA PLUSKOTA
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-05-17
2013-07-19
2007-02-28
2009-07-16
PROMULTIMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
2009-07-16
2012-05-17
PROMULTIMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
2007-02-28
2008-03-21
GARIBALDIEGO, 4, WARSZAWA, 04-078, WARSZAWA, POLSKA
2008-03-21
2012-05-17
PANKIEWICZA, 3, WARSZAWA, 00-696, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie