KRS 0000332666
NIP7010190879
REGON14194709000000
NazwaRADOMSKO INVEST SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRADOMSKO INVEST
Data rejestracji 02 lip 2009 (15 lat temu) 02 lip 2009
Data usunięcia 11 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PANKIEWICZA, 3, WARSZAWA, 00-696, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 196716,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 196716,00 PLN
Wartość nominalna akcji338,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji582
Dane podatkowe
NIP 7010190879
data rejestracji 31 sie 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 kwi 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #5610 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHJAROSŁAW GRZEGORZ STANIEC
Członek Organu Nadzoru
2009-07-02
2019-07-11
STANISŁAW CEZARY TARKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-10-31
2019-07-11
EWA MARIA CIEŚLA
Członek Organu Nadzoru
2015-01-27
2017-08-21
EDYTA PUCHAŁA
Członek Organu Nadzoru
2017-08-21
2019-07-11
MIROSŁAW STARUCH
Członek Organu Nadzoru
2009-07-02
2012-10-31
MICHAŁ KOBUS
Członek Organu Nadzoru
2009-07-02
2015-01-27
MIROSŁAW STARUCH
Likwidator
2017-08-21
2019-07-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
HYPERTENSION LIMITED
Jedyny Akcjonariusz
2009-07-02
2014-10-24
FRAM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Jedyny Akcjonariusz
2014-10-24
2019-07-11
147084336
2009-07-02
2017-08-21
RADOMSKO - INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie