KRS 0000296311
NIP1132703041
REGON14126655600000
NazwaESTATE FELLOWS 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaESTATE FELLOWS 1
Data rejestracji 09 sty 2008 (17 lat temu) 09 sty 2008
Data usunięcia 18 mar 2022 18 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PANKIEWICZA, 3, WARSZAWA, 00-696, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1132703041
data rejestracji 01 lut 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHRAFAŁ TOMASZ MANIA
Beneficjent
MIROSŁAW STARUCH
reprezentant
Wspólnik
2008-01-09
2009-06-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
01068488700000
RAFAŁ TOMASZ MANIA
Wspólnik
2009-06-08
2022-03-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
RAFAŁ MATEUSIAK
Wspólnik
2009-06-08
2014-12-15
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
ANNA OSIECKA
Wspólnik
2009-06-08
2009-12-31
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH
MIROSŁAW STARUCH
Likwidator
2021-12-07
2022-03-18
EDYTA PUCHAŁA
Prokurent
2018-05-07
2021-12-07
PROKURA OBEJMUJE UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
GRZEGORZ LISEWSKI
Prokurent
2018-05-07
2021-12-07
PROKURA OBEJMUJE UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
RAFAŁ TOMASZ MANIA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: 1) DWOCH CZŁONKÓW ZARZĄDU 2) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ADAM BOGUSŁAW PĄCZEK
PREZES ZARZĄDU
2008-01-09
2008-04-29
ADAM BOGUSŁAW PĄCZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-04-29
2010-07-05
ADAM BOGUSŁAW PĄCZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-07-05
2011-03-10
MIROSŁAW STARUCH
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-01-09
2008-04-29
MIROSŁAW STARUCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-29
2010-07-05
MIROSŁAW STARUCH
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-07-05
2021-12-07
RAFAŁ MATEUSIAK
PREZES ZARZĄDU
2008-04-29
2008-05-27
JACEK TADEUSZ CZELADKO
PREZES ZARZĄDU
2009-08-26
2009-12-08
RAFAŁ MATEUSIAK
PREZES ZARZĄDU
2009-12-08
2014-12-15
EWA MARIA CIEŚLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-19
2015-10-27
2008-01-09
2021-02-24
ESTATE FELLOWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021-02-24
2021-12-07
ESTATE FELLOWS 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-01-09
2008-03-20
GARIBALDIEGO, 4, WARSZAWA, 04-078, WARSZAWA, POLSKA
2008-03-20
2009-09-28
ARMII LUDOWEJ, 26, WARSZAWA, 00-609, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie