KRS 0000128068
NIP5213207288
REGON01521859800000
NazwaATOS IT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaATOS IT SERVICES
Data rejestracji 26 sie 2002 (22 lata temu) 26 sie 2002
Data usunięcia 09 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POSTĘPU, 18, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3805500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213207288
data rejestracji 31 gru 2003
status Czynny
31194012100103518000100000
CABP Oddział w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
47194012100103518000100100
CABP Oddział w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
88194012100103518000900000
CABP Oddział w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
93194012100103518000800000
CABP Oddział w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMLAURENT BARBET
Beneficjent
1961-11-14
ROBERT JÓZEF WICHŁACZ
Beneficjent
ROBERT JÓZEF WICHŁACZ
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
DARIUSZ JERZY BARAN
Prokurent
2006-02-10
2007-03-30
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
GRZEGORZ HENRYK KALETA
Prokurent
2006-02-10
2006-05-11
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
KINGA DANUTA BLOCH
Prokurent
2009-04-16
2010-08-13
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
WOJCIECH WRZESIEŃ
Prokurent
2008-05-15
2009-04-16
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
GRZEGORZ JAKUB CIEĆWIERZ
Prokurent
2006-05-11
2008-05-15
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
GRAŻYNA ANNA KOWALSKA
Prokurent
2006-05-11
2007-03-30
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM
AGNIESZKA MILLER
Prokurent
2007-03-30
2008-05-15
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
BOŻENA TERESA DEMBINSKA
Prokurent
2007-03-30
2009-04-16
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JAN MARIAN JARMAKOWSKI
Prokurent
2009-04-16
2010-08-13
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
SCHLUMBERGER B.V.
Wspólnik
2002-08-26
2004-01-29
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500 ZŁOTYCH
SEAHORSE HOLDING B.V.
Wspólnik
2004-01-29
2005-10-14
4.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.300.000 PLN
ATOS ORIGIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2005-02-03
2006-07-31
6720 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3360000 ZŁ
ATOS INTERNATIONAL B.V.
Wspólnik
2005-10-14
2017-02-09
7.611 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.805.500,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2006-07-31
2006-12-06
6.720 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.360.000,00 ZŁOTYCH
01521859800000
WINFRIED WALTER HOLZ
Członek Organu Nadzoru
2010-08-13
2011-02-24
ANGELA CHRISTINE BONGARDS
Członek Organu Nadzoru
2010-08-13
2011-11-09
MARCO MARTORELLI
Członek Organu Nadzoru
2010-08-13
2011-11-09
BRUNO FABRE
Członek Organu Nadzoru
2011-02-24
2011-11-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PATRICK MARC RIVIERE
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-20
2017-02-09
JOHEN ANDERS OLLE EK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-26
2003-08-01
MATS ERIK,INGMAR BERTILSSON
PREZES ZARZĄDU
2003-08-01
2004-02-24
EWA MARIA CIEŚLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-24
2005-02-03
EWA MARIA CIEŚLA
PREZES ZARZĄDU
2005-02-03
2006-07-20
ANNA IWONA WYRZYKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-03
2007-03-30
KRZYSZTOF MAREK MILLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-03
2007-03-30
CHRISTIAN STEINEBACH
PREZES ZARZĄDU
2006-07-20
2007-03-30
DARIUSZ JERZY BARAN
PREZES ZARZĄDU
2007-03-30
2010-08-13
CORNELIS DE JONG
PREZES ZARZĄDU
2010-08-13
2011-02-24
2002-08-26
2004-02-24
"SCHLUMBERGERSEMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-02-24
2011-07-12
ATOS ORIGIN IT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-08-26
2007-03-13
DOMANIEWSKA, 41, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
2007-03-13
2012-12-17
WOŁOSKA, 5, WARSZAWA, 02-675, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie