KRS 0000209868
NIP8992510931
REGON93300216900000
NazwaFRAM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFRAM MANAGEMENT
Data rejestracji 16 cze 2004 (20 lat temu) 16 cze 2004
Data usunięcia 13 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PANKIEWICZA, 3, WARSZAWA, 00-696, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8992510931
data rejestracji 21 lip 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 lip 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWERAFAŁ TOMASZ MANIA
Beneficjent
MIROSŁAW STARUCH
reprezentant
ANNA MARIA MANIA
Wspólnik
2004-06-16
2014-11-26
500,00 UDZIAŁÓW KAŻDY PO 100,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY)
RAFAŁ TOMASZ MANIA
Wspólnik
2014-11-26
2020-08-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
MIROSŁAW STARUCH
Likwidator
2019-12-17
2020-08-13
RAFAŁ TOMASZ MANIA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANNA MARIA MANIA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-16
2014-06-06
MIROSŁAW STARUCH
PREZES ZARZĄDU
2014-02-14
2014-11-26
RAFAŁ TOMASZ MANIA
PREZES ZARZĄDU
2014-11-26
2019-12-17
EWA MARIA CIEŚLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-26
2016-05-20
MIROSŁAW STARUCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-20
2019-12-17
2004-06-16
2014-11-26
AMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-11-26
2019-12-17
FRAM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-06-16
2004-09-06
RACŁAWICKA, 15/19, WROCŁAW, 53-149, WROCŁAW, POLSKA
2004-09-06
2006-11-23
WOŁOSKA, 18, M.ST. WARSZAWA, 02-675, WARSZAWA, POLSKA
2006-11-23
2008-03-20
GARIBALDIEGO, 4, M.ST. WARSZAWA, 04-078, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie