KRS 0000223503
NIP5272457408
REGON01588403600000
Nazwa"LEARNING TECHNOLOGY HUB POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLEARNING TECHNOLOGY HUB POLAND
Data rejestracji 09 gru 2004 (20 lat temu) 09 gru 2004
Data usunięcia 15 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DOMANIEWSKA, 47, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272457408
data rejestracji 30 gru 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 maj 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #951 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGOEMG ENTERPRISES, INC.
Wspólnik
2004-12-09
2007-08-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2007-08-30
2019-10-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
14071624700000
ANNA KARINA PUKOWNIK
Wspólnik
2019-10-21
2020-06-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 ZŁOTYCH
ANNA KARINA PUKOWNIK
Likwidator
2019-10-21
2020-06-15
TOMASZ EDMUND NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2004-12-09
2007-04-03
JACEK SZABLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-12-09
2007-04-03
BARBARA JADWIGA ŁUKASIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-12-09
2007-04-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU NIE BĘDĄCY PREZESEM ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
EWA MARIA CIEŚLA
PREZES ZARZĄDU
2006-07-06
2007-04-25
DOMINIK MIROSŁAW MAZUR
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-04-25
2007-08-30
AGNIESZKA MONIKA CZERWIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-04-25
2012-02-22
ANNA KARINA PUKOWNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-30
2019-10-21
ROMAN JERZY ŚLEDZIEJOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-12-09
2006-07-06
2004-12-09
2012-05-28
"SMART EDUCATION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-05-28
2019-10-21
"LEARNING TECHNOLOGY HUB POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-12-09
2006-07-06
CHŁODNA, 51, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
2006-07-06
2008-05-23
ŻELAZNA, 28/30, WARSZAWA, 00-833, WARSZAWA, POLSKA
2008-05-23
2010-09-24
PŁATOWCOWA, 13, WARSZAWA, 02-635, WARSZAWA, POLSKA
2010-09-24
2012-05-28
RZYMOWSKIEGO, 34, WARSZAWA, 02-697, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie