KRS 0000117041
NIP9470008564
REGON47115169400000
Nazwa"NORD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNORD
Data rejestracji 13 cze 2002 (22 lata temu) 13 cze 2002
Data usunięcia 22 sie 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DOMANIEWSKA, 47, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (38)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKRZYSZTOF JÓZEF ARASZKIEWICZ
Wspólnik
2002-06-13
2011-05-20
194 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 97.000 ZŁOTYCH
JAKUB KRZYSZTOF ARASZKIEWICZ
Wspólnik
2011-05-20
2011-10-04
194 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 97.000,00 ZŁOTYCH
MONIKA MARIA KACZMAREK
Wspólnik
2011-10-04
2012-10-30
134 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 67.000 ZŁ
ISABELLA STĘPKOWSKA FELLOWS
Wspólnik
2012-04-23
2012-10-30
66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.000 ZŁ.
MATYLDA ARASZKIEWICZ
Wspólnik
2012-10-30
2014-08-22
66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 33.000,00 ZŁ
JAKUB KRZYSZTOF ARASZKIEWICZ
Wspólnik
2012-10-30
2014-08-22
134 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 67.000,00 ZŁ
JAKUB KRZYSZTOF ARASZKIEWICZ
Prokurent
2012-10-30
2013-10-18
SAMOISTNA
ANDRZEJ HENRYK KUBERA
Likwidator
2013-10-18
2014-08-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, LUB KAŻDY Z NICH DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MONIKA MARIA KACZMAREK
PREZES ZARZĄDU
2011-10-04
2012-10-30
MATYLDA ARASZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2012-10-30
2013-10-18
KRZYSZTOF JÓZEF ARASZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-06-13
2011-05-20
JAKUB KRZYSZTOF ARASZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2011-05-20
2011-10-04
2002-06-13
2013-10-18
"NORD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-06-13
2007-08-30
PIOTRKOWSKA, 55, ŁÓDŹ, 90-413, ŁÓDŹ, POLSKA
2007-08-30
2011-10-04
NAWROT, 14, ŁÓDŹ, 90-060, ŁÓDŹ, POLSKA
2011-10-04
2012-10-30
KNIAZIEWICZA, 13, ŁÓDŹ, 91-347, ŁÓDŹ, POLSKA
2012-10-30
2013-10-15
PROŻKA, 11, ŁÓDŹ, 91-335, ŁÓDŹ, POLSKA
2013-10-15
2013-10-22
DOMANIEWSKIEGO, 47, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie