KRS 0000074723
NIP9512035710
REGON01743753100000
NazwaSTAT SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTAT SERVICE
Data rejestracji 09 sty 2002 (23 lata temu) 09 sty 2002
Data usunięcia 17 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PRZESKOK, 2, WARSZAWA, 00-032, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 107100,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9512035710
data rejestracji 24 lut 2006
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRATARKADIUSZ ZIEMBA
Beneficjent
ZBIGNIEW MAKOWSKI
reprezentant
JACEK KORONACKI
Członek Organu Nadzoru
2014-09-01
2016-09-05
MAŁGORZATA BUGAJSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-10-11
2020-11-17
1971-10-07
MAREK JÓZEFIAK
Członek Organu Nadzoru
2014-09-01
2020-11-17
ZYGMUNT GRAJKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-09-01
2020-11-17
MARZENA BEATA BIELECKA
Członek Organu Nadzoru
2016-03-07
2020-11-17
ARKADIUSZ ZIEMBA
Członek Organu Nadzoru
2017-04-18
2018-10-29
PIOTR CIŻKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2017-10-24
2018-10-11
JERZY MIKULIK
Członek Organu Nadzoru
2014-07-30
2016-03-07
AGNIESZKA DĘBEK MACIEJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2014-07-30
2017-05-19
ARKADIUSZ ZIEMBA
Wspólnik
2002-01-09
2020-11-17
79 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.700,00 ZŁ
ANNA ZIEMBA
Wspólnik
2002-12-18
2016-02-01
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000 ZŁ
Wspólnik
2014-04-03
2017-10-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120 000,00 ZŁ
14594826400000
LEPARC INVESTMENT LIMITED (LTD)
Wspólnik
2014-05-20
2016-02-01
7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.400,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2016-02-01
2020-11-17
85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500,00 ZŁ
14661453600000
LUMA VENTURES LIMITED
Wspólnik
2017-07-19
2020-11-17
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000,00 ZŁ
Wspólnik
2017-10-24
2018-10-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ
14594826400000
GPV I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2018-10-29
2020-11-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ
364738465
ZBIGNIEW MAKOWSKI
Likwidator
2020-04-28
2020-11-17
ARKADIUSZ ZIEMBA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ I REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ DWAJ WSPÓŁDZIAŁAJĄCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
ARKADIUSZ ZIEMBA
PREZES ZARZĄDU
2002-01-09
2017-04-18
ANNA ZIEMBA
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-10-17
2015-12-10
EWA MARIA CIEŚLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-23
2018-02-27
MARCIN MAREK WOCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-04-15
2018-06-15
MARCIN MAREK WOCH
PREZES ZARZĄDU
2018-06-15
2020-04-28
BOGDAN PRZEMYSŁAW WIŚNIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES ZARZĄDU
2016-12-05
2017-04-18
BOGDAN PRZEMYSŁAW WIŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-04-18
2017-07-19
MARIUSZ KRZYSZTOF KOSTERA
PREZES ZARZĄDU
2017-10-24
2018-06-15
PAWEŁ ARTUR GRZYBOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-06-15
2020-04-28
2002-01-09
2014-07-04
"STATCONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-07-04
2019-12-13
ALGOLYTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-12-13
2020-01-17
START SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020-01-17
2020-04-28
STAT SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-09
2006-02-24
GUBINOWSKA, 7, WARSZAWA, 02-956, WARSZAWA, POLSKA
2006-02-24
2017-07-19
WOŁODYJOWSKIEGO, 38A, WARSZAWA, 02-724, WARSZAWA, POLSKA
2017-07-19
2018-02-27
ALEJA ARMII LUDOWEJ, 26, WARSZAWA, 00-609, WARSZAWA, POLSKA
Stworzenie prototypu platformy analitycznej StatC Platform wspierającej realizację procesów biznesowych.
5 805 280,00 zł
2 554 173,50 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
1.4. Wsparcie projektów celowych
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiWdrożenie planu rozwoju eksportu w firmie StatConsulting Sp. z o. o.
359 980,00 zł
229 487,25 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
6.1. Paszport do eksportu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie