KRS 0000442111
NIP5213640594
REGON14641330600000
NazwaLOTERITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLOTERITY
Data rejestracji 28 lis 2012 (12 lat temu) 28 lis 2012
Data usunięcia 16 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NIEDŹWIEDZIA, 29B, WARSZAWA, 02-737, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7250,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213640594
data rejestracji 10 gru 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 cze 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANABARTOSZ KALINOWSKI
Wspólnik
2018-04-05
2019-12-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
BARTOSZ KALINOWSKI
Wspólnik
2012-11-28
2016-09-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
SEBASTIAN KONRAD MAGDA
Wspólnik
2012-11-28
2019-12-16
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2013-02-13
2016-09-13
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2250 ZŁOTYCH
14594826400000
BARTOSZ KALINOWSKI
Likwidator
2019-01-04
2019-12-16
PAWEŁ LATO
Członek Organu Nadzoru
2013-12-31
2016-09-14
ADAM DONOCIK
Członek Organu Nadzoru
2015-11-27
2016-09-14
1958-12-01
ZYGMUNT GRAJKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-12-31
2015-11-27
ANDRZEJ SIKORSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-12-31
2016-09-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
BARTOSZ KALINOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-11-28
2019-01-04
SEBASTIAN KONRAD MAGDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-11-28
2018-11-23
2012-11-28
2019-01-04
LOTERITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie