KRS 0000128427
REGON01630207100000
Nazwa"E - TV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaE - TV
Data rejestracji 28 sie 2002 (22 lata temu) 28 sie 2002
Data usunięcia 08 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SEMPOŁOWSKIEJ, 3, WARSZAWA, 00-578, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJPOLISH ENTERPRISE FUND L.P.
Wspólnik
2002-08-28
2024-08-08
40.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000.000,00 ZŁOTYCH
BLAIS - TEL INTERNATIONAL, LLC
Wspólnik
2002-08-28
2024-08-08
160.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000.000,00 ZŁOTYCH
MAŁGORZATA WYSZYŃSKA
Prokurent
2002-08-28
2024-08-08
PROKURA SAMOISTNA
WŁODZIMIERZ MARCIN ROŻDŻYŃSKI STAŃCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-28
2024-08-08
ZYGMUNT GRAJKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-28
2024-08-08
ANDRZEJ GOŁYGA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-28
2024-08-08
EVA ANTONIA BLAISDELL
Członek Organu Nadzoru
2002-08-28
2024-08-08
TADEUSZ ROMAN GAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-28
2024-08-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MAREK STEFAN SKARBEK KOZIETULSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-08-28
2024-08-08
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie