KRS 0000111682
NIP8970009477
REGON00133737400000
NazwaUNIT4 TETA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaUNIT4 TETA
Data rejestracji 15 maj 2002 (22 lata temu) 15 maj 2002
Data usunięcia 18 mar 2014 18 mar 2014
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres AL. WIŚNIOWA, 1, WROCŁAW, 53-137, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 11826831,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 11826831,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji11826831
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (36)
#1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #261 PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA #2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #2823Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #474 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #475 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #476 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #661 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #72 INFORMATYKA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #9512Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGORAFAŁ WŁADYSŁAW BATOR
Członek Organu Nadzoru
2002-12-20
2006-03-03
MARIA JADWIGA SOBECKA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-20
2005-07-14
AGNIESZKA KOWALSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-20
2005-07-14
MARIUSZ MICHAŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-20
2006-03-03
PIOTR AUGUSTYNIAK
Członek Organu Nadzoru
2005-07-14
2006-06-20
MICHAŁ BONI
Członek Organu Nadzoru
2005-07-14
2006-06-20
GRZEGORZ LESZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-03-03
2009-04-23
STIG KJONSTAD
Członek Organu Nadzoru
2010-11-09
2012-08-20
PAUL OSCHATZ
Członek Organu Nadzoru
2012-11-09
2014-03-18
ANDRZEJ KASPEREK
Członek Organu Nadzoru
2009-04-23
2010-11-09
JACEK HERRGESELL
Prokurent
2012-08-20
2014-03-18
PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.
ARTUR MAREK SAWICKI
Prokurent
2013-04-26
2014-03-18
PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARIA JADWIGA SOBECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-15
2002-12-20
SŁAWOMIR PIWKO
WICEPREZES DS. PRODUKCJI OPROGRAMOWANIA
2005-07-14
2012-08-20
MAREK JAN WOŹNY
PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
2012-12-17
2013-01-10
ARIE VAN MARION
PREZES ZARZĄDU
2013-01-14
2014-03-18
WITOLD GRZEGORZ KILIJAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-15
2002-09-17
WOJCIECH ANDRZEJ DOBROWOLSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-15
2002-09-17
ROBERT GOŁUŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-15
2002-09-17
GRZEGORZ JAŁOWIEC
PREZES ZARZĄDU
2002-08-13
2002-09-17
RAFAŁ WŁADYSŁAW BATOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-17
2002-12-20
ZYGMUNT GRAJKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-09-17
2002-12-20
2002-05-15
2011-05-11
"TETA" SPÓŁKA AKCYJNA
2002-05-15
2002-06-06
ROBOTNICZA, 14, WROCŁAW, 53-609, WROCŁAW, POLSKA
2002-06-06
2006-03-16
FABRYCZNA, 14, WROCŁAW, 53-609, WROCŁAW, POLSKA
2006-03-16
2006-04-24
WIŚNIOWA, 1, WROCŁAW, 53-137, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie