KRS 0000024324
NIP5431868964
REGON05085832700000
NazwaDANWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDANWOOD
Data rejestracji 29 cze 2001 (23 lata temu) 29 cze 2001
Data usunięcia 21 sie 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BRAŃSKA, 132, BIELSK PODLASKI, 17-100, BIELSK PODLASKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20779000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5431868964
data rejestracji 14 gru 1999
status Czynny
02124010371111001063091644
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
32124062921111001086009792
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
70124062921111001079445118
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
98124052111111000049221965
PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7
pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA
05124052111978000049255755
PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7
pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA
20124052111111000049202805
PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7
pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (28)
#1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWJAROSŁAW MARIUSZ GRUŹDŹ
Beneficjent
JAROSŁAW MARIUSZ GRUŹDŹ
reprezentant
GRZEGORZ SZKIREL
reprezentant
JAROSŁAW KRZYSZTOF JURAK
reprezentant
GRZEGORZ SZKIREL
Beneficjent
JAROSŁAW KRZYSZTOF JURAK
Beneficjent
Wspólnik
2001-06-29
2002-12-12
DWADZIEŚCIA TYSIĘCY SIEDEMSET SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ (20.779) UDZIAŁÓW ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI DWADZIEŚCIA MILIONÓW SIEDEMSET SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY (20.779.000)ZŁOTYCH
05085103500000
Wspólnik
2002-12-12
2009-12-15
20.779 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY SIEDEMSET SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.779.000 (DWADZIEŚCIA MILIONÓW SIEDEMSET SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
01645762600000
Wspólnik
2009-12-15
2013-10-29
20.779 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY SIEDEMSET SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.779.000 (DWADZIEŚCIA MILIONÓW SIEDEMSET SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
01073263000000
Wspólnik
2013-10-29
2014-01-07
20.779 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY SIEDEMSET SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.779.000 (DWADZIEŚCIA MILIONÓW SIEDEMSET SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
14606798500000
Wspólnik
2014-01-07
2014-08-21
20.779 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY SIEDEMSTE SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.779.000 (DWADZIEŚCIA MILIONÓW SIEDEMSET SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
14680140000000
TERESA OLSZEWSKA
Prokurent
2003-07-24
2009-12-15
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
OLGA ZAWADZKA
Prokurent
2009-12-15
2014-08-21
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MARIAN ŁUCZAJ
Prokurent
2001-06-29
2001-11-16
SAMOISTNA
RAISA DZIUNIK
Prokurent
2001-06-29
2003-03-18
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
NINA RADZIWONIUK
Prokurent
2001-06-29
2002-04-24
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JAN MIKOŁUSZKO
Członek Organu Nadzoru
2001-06-29
2002-03-07
JERZY PASZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-29
2011-11-29
MIECZYSŁAW PUGAWKO
Członek Organu Nadzoru
2001-06-29
2006-05-29
STEFAN BEKIR ASSANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-03-07
2002-10-31
MATEUSZ ANDRZEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-07
2004-06-23
TOMASZ JANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-31
2004-06-23
DARIUSZ BLOCHER
Członek Organu Nadzoru
2004-06-23
2008-01-18
JERZY ANGROCKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-23
2011-12-21
ANDRZEJ ŁAPKO
Członek Organu Nadzoru
2006-05-29
2011-11-29
MARCIN WĘGŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-01-18
2014-01-07
JAROSŁAW MARIUSZ GRUŹDŹ
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE-CZŁONEK ZARZĄDU
GRZEGORZ SZKIREL
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE-CZŁONEK ZARZĄDU
JAROSŁAW KRZYSZTOF JURAK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE-PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
EUGENIUSZ WASILEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-06-29
2007-08-08
ANTONINA FILIPIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-29
2002-04-24
JAROSŁAW KRZYSZTOF JURAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-29
2003-03-18
JAROSŁAW KRZYSZTOF JURAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-03-18
2007-08-17
JAROSŁAW KRZYSZTOF JURAK
PREZES ZARZĄDU
2007-08-17
2014-08-21
JAROSŁAW MARIUSZ GRUŹDŹ
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-02-06
2014-08-21
GRZEGORZ SZKIREL
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-17
2014-08-21
2001-06-29
2002-10-31
UNIBUD PODLASKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-10-31
2008-05-06
UNIBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-05-06
2013-11-21
BUDIMEX DANWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie