KRS 0000714252
NIP7010710801
REGON36807643000000
NazwaDANWOOD HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaDANWOOD HOLDING
Data rejestracji 18 sty 2018 (7 lat temu) 18 sty 2018
Data usunięcia 17 mar 2021 17 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. SIENNA, 39, WARSZAWA, 00-121, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6727272,80 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6727272,80 PLN
Wartość nominalna akcji0,20 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji33636364
Dane kontaktowe
Email BIURO@DANWOOD-HOLDING.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNESEBASTIAN JANUSZ KRÓL
Członek Organu Nadzoru
2018-01-18
2020-05-18
MATEUSZ TOMASZ GROCHOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2018-01-18
2020-05-18
JACEK WŁODZIMIERZ FALTYNOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2018-01-18
2020-05-18
JANUSZ KRZYSZTOF PŁOCICA
Członek Organu Nadzoru
2018-01-18
2020-05-18
ROBERT BADZIAK
Członek Organu Nadzoru
2018-01-18
2020-05-18
DO YOUNG KIM
Członek Organu Nadzoru
2020-05-18
2021-03-17
BYEONG YONG LIM
Członek Organu Nadzoru
2020-05-18
2021-03-17
JONG HWA LEE
Członek Organu Nadzoru
2020-05-18
2021-03-17
JIN HONG HUH
Członek Organu Nadzoru
2020-05-18
2021-03-17
YOON HONG HUH
Członek Organu Nadzoru
2020-05-18
2021-03-17
JAROSŁAW MARIUSZ GRUŹDŹ
Beneficjent
GRZEGORZ SZKIREL
Beneficjent
JAROSŁAW KRZYSZTOF JURAK
Beneficjent
GRZEGORZ SZKIREL
reprezentant
JAROSŁAW MARIUSZ GRUŹDŹ
reprezentant
JAROSŁAW KRZYSZTOF JURAK
reprezentant
JAROSŁAW MARIUSZ GRUŹDŹ
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU
GRZEGORZ SZKIREL
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU
JAROSŁAW KRZYSZTOF JURAK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE- PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
GRZEGORZ SZKIREL
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-01-18
2021-03-17
JAROSŁAW MARIUSZ GRUŹDŹ
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-01-18
2021-03-17
JAROSŁAW KRZYSZTOF JURAK
PREZES ZARZĄDU
2018-01-18
2021-03-17
2018-01-18
2021-03-17
SPÓŁKA AKCYJNA
2018-01-18
2021-03-17
DANWOOD HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
2018-01-18
2021-03-17
UL. SIENNA, 39, WARSZAWA, 00-121, WARSZAWA, POLSKA
2018-01-18
2021-03-17
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2018-01-18
2021-03-17
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2018-01-18
2021-03-17
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2018-01-18
2021-03-17
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2018-01-18
2021-03-17
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2018-01-18
2021-03-17
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2018-01-18
2021-03-17
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2018-01-18
2021-03-17
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2018-01-18
2021-03-17
7021Z - STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
2018-01-18
2021-03-17
7120B - POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie