KRS 0000785644
NIP5252789604
REGON38335130000000
NazwaESPPOL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaESPPOL TRADE
Data rejestracji 14 maj 2019 (5 lat temu) 14 maj 2019
Data usunięcia 14 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GOTTLIEBA DAIMLERA, 2, WARSZAWA, 02-460, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1500000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWRAFAŁ WITOLD PIETRASINA
reprezentant
ARTUR KRZYK
reprezentant
ZBIGNIEW ŁAPINSKI
reprezentant
WITOLD ANDRZEJ BUTKIEWICZ
Beneficjent
AGNIESZKA MARTA ROUSSEAU
Beneficjent
Wspólnik
2019-05-14
2019-10-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
14673513900000
Wspólnik
2019-10-23
2021-06-14
30.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500.000,00 ZŁOTYCH
01040497100000
WITOLD ANDRZEJ BUTKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2019-12-14
2021-06-14
JERZY MAREK SOŁTYSIAK
Członek Organu Nadzoru
2019-12-14
2021-06-14
MARZENA JOANNA PIÓRKO
Członek Organu Nadzoru
2019-12-14
2021-06-14
MATEUSZ TOMASZ GROCHOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2019-12-14
2021-06-14
SEBASTIAN JANUSZ KRÓL
Członek Organu Nadzoru
2019-12-14
2021-06-14
WITOLD ANDRZEJ BUTKIEWICZ
Beneficjent
WITOLD ANDRZEJ BUTKIEWICZ JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ SPRAWUJĄCĄ POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD ESPPOL TRADE S.A. W WARSZAWIE, POPRZEZ POSIADANIE 1 (JEDNEGO) UDZIAŁU W SPÓŁCE ESPPOL INVEST SP. Z O.O., CO STANOWI 0,1% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ESPPOL INVEST SP. Z O.O., BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 25%+1 AKCJI W ANWIM S.A., KTÓRA TO ANWIM S.A. JEST WŁAŚCICIELEM 100% AKCJI W ZGŁASZAJĄCEJ SPÓŁCE, PRZY CZYM UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ESPPOL INVEST SP. Z O.O. ZAPADAJĄ KWALIFIKOWANĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW - JEDNOMYŚLNIE, CO OZNACZA, ŻE GŁOS ZA UCHWAŁĄ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JEST WYMAGANY W CELU PODJĘCIA UCHWAŁY, BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ GŁOSÓW LUB UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ESPPOL INVEST SP. Z O.O. POSIADANYCH PRZEZ KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW.
WITOLD ANDRZEJ BUTKIEWICZ JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ SPRAWUJĄCĄ POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD ESPPOL TRADE S.A. W WARSZAWIE, POPRZEZ SPRAWOWANIE FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ ESPPOL TRADE S.A. ORAZ PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ ANWIM S.A., A TAKŻE POŚREDNIO POPRZEZ MOŻLIWOŚĆ POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA JEDNEGO Z PIĘCIU CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ESPPOL TRADE S.A., W TYM PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ ESPPOL TRADE S.A.
AGNIESZKA MARTA ROUSSEAU
Beneficjent
AGNIESZKA MARTA ROUSSEAU JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ SPRAWUJĄCĄ POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD ESPPOL TRADE S.A. W WARSZAWIE, POPRZEZ POSIADANIE 328 609 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ESPPOL INVEST SP. Z O.O., CO STANOWI 99,9% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ESPPOL INVEST SP. Z O.O., BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 25%+1 AKCJI W ANWIM S.A., KTÓRA TO ANWIM S.A. JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZAJĄCEJ SPÓŁCE, PRZY CZYM UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ESPPOL INVEST SP. Z O.O. ZAPADAJĄ KWALIFIKOWANĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW - JEDNOMYŚLNIE, CO OZNACZA, ŻE GŁOS ZA UCHWAŁĄ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JEST WYMAGANY W CELU PODJĘCIA UCHWAŁY, BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ GŁOSÓW LUB UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ESPPOL INVEST SP. Z O.O. POSIADANYCH PRZEZ KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW.
AGNIESZKA MARTA ROUSSEAU JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ SPRAWUJĄCĄ POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD ESPPOL TRADE S.A. W WARSZAWIE, POPRZEZ MOŻLIWOŚĆ POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA JEDNEGO Z PIĘCIU CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ESPPOL TRADE S.A., W TYM PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ ESPPOL TRADE S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
ROBERT TOMASZ SZMITKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-05-14
2019-10-23
IWONA KATARZYNA WYSZOMIRSKA
PREZES ZARZĄDU
2019-10-23
2020-07-14
RAFAŁ WITOLD PIETRASINA
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-02-26
2021-06-14
ARTUR KRZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-02-26
2021-06-14
ZBIGNIEW ŁAPIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-02-26
2020-07-14
ZBIGNIEW ŁAPIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-07-14
2021-06-14
2019-05-14
2019-10-23
KG CXIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-05-14
2019-10-23
UL. MIŁA, 2, WARSZAWA, 00-180, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie