KRS 0000058574
NIP5272358592
REGON01742634900000
Nazwa"SANARE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSANARE
Data rejestracji 31 paź 2001 (23 lata temu) 31 paź 2001
Data usunięcia 04 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OKUNIN, 13, NOWY DWÓR MAZOWIECKI, 05-100, NOWY DWÓR MAZOWIECKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1292000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #86 OPIEKA ZDROWOTNA #87 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAWITOLD ANDRZEJ BUTKIEWICZ
Wspólnik
2001-10-31
2010-11-17
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁOTYCH
JERZY MAREK SOŁTYSIAK
Wspólnik
2001-10-31
2010-11-17
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
PAWEŁ MICHAŁ SZYMAŃSKI
Wspólnik
2010-11-17
2022-05-04
1267 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1267000 ZŁ.
PATRYK SZYMAŃSKI
Wspólnik
2011-09-28
2011-11-14
207 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 207000 ZŁOTYCH
DAMIAN JÓZEF SZYMAŃSKI
Wspólnik
2011-09-28
2011-11-14
207 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 207000 ZŁOTYCH
JOANNA MARIANNA SZYMAŃSKA
Wspólnik
2010-11-17
2011-09-28
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
WITOLD ANDRZEJ BUTKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-31
2010-11-17
JERZY MAREK SOŁTYSIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-31
2010-11-17
WŁODZIMIERZ JANUSZ OLBRYCHT
Członek Organu Nadzoru
2001-10-31
2003-10-28
MAREK BRONISŁAW PIASTUCHA
Członek Organu Nadzoru
2003-10-28
2010-11-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JAN HENRYK UFNALEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-31
2008-08-07
IWONA KATARZYNA WYSZOMIRSKA
PREZES ZARZĄDU
2008-08-07
2010-11-17
PAWEŁ MICHAŁ SZYMAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-11-17
2021-01-29
JOANNA MARIANNA SZYMAŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-11-17
2022-05-04
2001-10-31
2010-11-17
ANWIM-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-31
2003-02-05
ZAWISZY, 10, WARSZAWA, 01-167, WARSZAWA, POLSKA
2003-02-05
2006-02-21
ZAWISZY, 12, WARSZAWA, 01-167, WARSZAWA, POLSKA
2006-02-21
2010-11-17
ORDONA, 1A, WARSZAWA, 01-237, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie