KRS 0000020737
REGON01270275000000
NazwaMESSENGER SERVICE STOLICA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMESSENGER SERVICE STOLICA
Data rejestracji 21 cze 2001 (23 lata temu) 21 cze 2001
Data usunięcia 17 mar 2006 17 mar 2006
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PRĄDZYŃSKIEGO, 1/3, WARSZAWA, 01-222, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 683185,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 102000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji683185
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6412A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7440Z REKLAMA #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6412B DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWAAGNIESZKA BIŃKOWSKA CZERCZER
Członek Organu Nadzoru
2001-06-21
2001-08-30
PIOTR ADAM WASILEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-30
2003-09-05
JANUSZ NIEDŹWIEDZKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-30
2003-09-05
JAN FERDYNAND TKACZOW
Członek Organu Nadzoru
2001-08-30
2003-09-05
DARIUSZ PROŃCZUK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-30
2004-04-06
PIOTR RACŁAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-30
2002-01-07
SEBASTIAN JANUSZ KRÓL
Członek Organu Nadzoru
2002-01-07
2004-04-06
HALINA MAŁGORZATA KWIATKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-09-05
2004-04-06
DAVID PHILLIP ABNEY
Członek Organu Nadzoru
2005-07-06
2006-03-17
WOLFGANG FLICK
Członek Organu Nadzoru
2005-07-06
2006-03-17
PIOTR ADAM WASILEWSKI
Prokurent
2003-09-05
2004-04-06
ŁĄCZNA
JANUSZ NIEDŹWIEDZKI
Prokurent
2003-09-05
2004-04-06
ŁĄCZNA
ROBERT TRENDAK
Prokurent
2004-04-06
2005-08-19
ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWOCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JANUSZ NIEDŹWIEDZKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-21
2001-08-30
ZBIGNIEW IRENEUSZ TWARDOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-08-30
2003-06-03
JACEK PIOTR GRZELCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-30
2003-04-17
WITOLD WACŁAW RUTKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-30
2002-01-07
ARTUR JAN PAWŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-07
2003-06-03
TOMASZ TROJANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-07
2005-08-19
JACEK OWCZAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-17
2003-08-28
JAN FERDYNAND TKACZOW
PREZES ZARZĄDU
2003-09-05
2004-10-04
JAN FERDYNAND TKACZOW
CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU
2004-12-14
2005-08-19
HANS MICHAEL MENSING
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-19
2006-03-17
2001-06-21
2002-12-10
OSTROROGA, 24 C, WARSZAWA, 01-163, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie