KRS 0000130103
REGON35656430400000
NazwaCENTRUM TECHNOLOGII MOBILNYCH MOBILTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCENTRUM TECHNOLOGII MOBILNYCH MOBILTEK
Data rejestracji 11 wrz 2002 (22 lata temu) 11 wrz 2002
Data usunięcia 29 sie 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOŻEGO CIAŁA, 31, KRAKÓW, 31-059, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #3220A PRODUKCJA APARATÓW DLA TELEFONII I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #4531 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #6420 TELEKOMUNIKACJA #7210 DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230 PRZETWARZANIE DANYCH #7240 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA #7310 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7310A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MATEMATYCZNO-FIZYCZNYCH I ASTRONOMII #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7440 REKLAMA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAROBERT ARTUR DZIUBŁOWSKI
Wspólnik
2002-09-11
2007-08-29
384 (TRZYSTA OSIEMDZIESIĄT CZTERY UDZIAŁY) 192000,00 ZŁ (STO DIEWIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE)
DARIUSZ PROŃCZUK
Wspólnik
2002-09-11
2007-08-29
282 (DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT DWA UDZIAŁY) 141000,00 ZŁ (STO CZTERDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY)
MAREK KOBIELSKI
Wspólnik
2002-09-11
2007-08-29
282 (DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT DWA UDZIAŁY) 141000,00 ZŁ (STO CZTERDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY)
MACIEJ PAWEŁ LANGMAN
Prokurent
2002-09-11
2004-08-18
SAMOISTNA
DARIUSZ PROŃCZUK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-11
2007-08-29
MARIUSZ KUZIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-11
2006-08-23
ROBERT ARTUR DZIUBŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-11
2007-08-29
DOROTA UBYSZ
Członek Organu Nadzoru
2006-08-23
2007-08-29
MAREK KOBIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-11
2007-08-29
PIOTR ZADRĄG
Członek Organu Nadzoru
2006-08-23
2007-08-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
KRZYSZTOF MARIUSZ CETNAROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-09-11
2007-08-29
MACIEJ PAWEŁ LANGMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-18
2006-04-10
2002-09-11
2005-04-15
TOPOLOWA, 52, KRAKÓW, 31-506, KRAKÓW, POLSKA
2005-04-15
2005-05-16
BOŻEGO CIAŁA, 31, KRAKÓW, 31-509, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie