KRS 0000038232
REGON47198767100000
Nazwa"MAGELLAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMAGELLAN
Data rejestracji 03 wrz 2001 (23 lata temu) 03 wrz 2001
Data usunięcia 20 paź 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIENKIEWICZA, 85/87, ŁÓDŹ, 90-057, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1743750,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEMARIOLA BŁASZKOWSKA
Wspólnik
2001-09-03
2005-12-28
600 UDZIAŁÓW PO 1250 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750.000,00 ZŁ
POLISH ENTERPRISE FUND IV LP
Wspólnik
2003-05-06
2006-10-20
1395 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1743750,00 ZŁ
TADEUSZ DUSZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-11-28
2006-10-20
JACEK SIKORA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-03
2003-11-28
PAWEŁ ZIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-03
2003-01-21
ROMUALD BŁASZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-03
2002-10-15
KRZYSZTOF ALBRECHT
Członek Organu Nadzoru
2002-10-15
2003-08-25
MICHAŁ KORNATOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-21
2006-10-20
ZDZISŁAW JAN PIEKARSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-11
2006-10-20
SEBASTIAN KRÓL
Członek Organu Nadzoru
2003-08-25
2006-10-20
DARIUSZ PROŃCZUK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-25
2006-10-20
MAREK BŁASZKOWSKI
Prokurent
2001-09-03
2002-04-23
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PAWEŁ SOBIESZUK
PREZES ZARZĄDU
2001-09-03
2002-04-23
PAWEŁ SOBIESZUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-04-23
2002-10-15
MARIOLA BŁASZKOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-03
2002-04-23
MAREK BŁASZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-04-23
2004-04-07
KRZYSZTOF BOGUMIŁ KAWALEC
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-10-15
2006-10-20
PAWEŁ SOBIESZUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-02-27
2003-10-14
FILIP WŁODZIMIERZ KOC
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-10-14
2004-10-11
GRZEGORZ MARIUSZ GRABOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-07
2006-10-20
DARIUSZ ZBIGNIEW STROJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-08-17
2006-10-20
2001-09-03
2006-03-21
WÓLCZAŃSKA, 73, ŁÓDŹ, 90-515, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie