KRS 0000281041
NIP7282653129
REGON10036091300000
Nazwa"RTS WIDZEW ŁÓDŹ" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaRTS WIDZEW ŁÓDŹ
Data rejestracji 28 maj 2007 (17 lat temu) 28 maj 2007
Data usunięcia 12 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PIŁSUDSKIEGO, 133D, ŁÓDŹ, 92-318, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8869000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 8869000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji8869
Dane podatkowe
NIP 7282653129
data rejestracji 01 cze 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 lut 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9312Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACHDARIUSZ JĘDRZEJEWSKI
NADZORCA SĄDOWY
2012-12-21
2015-05-18
WOJCIECH ROBERT KUŚ
Członek Organu Nadzoru
2010-12-15
2013-02-13
WITOLD SKRZYDLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-02-13
2014-12-17
ARTUR GABOR
Członek Organu Nadzoru
2013-02-13
2014-02-26
DARIUSZ ZBIGNIEW STROJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-08-05
2010-09-09
MIROSŁAW ADAM TŁOKIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-08-05
2011-08-17
MONIKA IWONA MIŁKOWSKA BRUCZKO
Członek Organu Nadzoru
2010-09-09
2014-12-11
WOJCIECH SZYMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-05-28
2008-02-27
MAREK KOPCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-05-28
2013-02-13
ZBIGNIEW BONIEK
Członek Organu Nadzoru
2007-05-28
2008-02-27
SYLWESTER CACEK
Członek Organu Nadzoru
2007-10-19
2008-11-24
DARIUSZ JĘDRZEJEWSKI
Powiernik
2015-06-24
2019-03-12
PAWEŁ ZIEMOWIT MŁYNARCZYK
Prokurent
2014-12-11
2015-06-24
PROKURA ŁĄCZNA
MICHAŁ WACŁAW KULESZA
Prokurent
2014-12-11
2015-06-24
PROKURA ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
PAWEŁ ZIEMOWIT MŁYNARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2013-09-26
2014-12-11
MAREK DARIUSZ ZUB
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-08-05
2010-12-15
BOGUSŁAW PIOTR SOSNOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-02-27
2008-11-24
MATEUSZ ŁUKASZ CACEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-11-24
2013-02-13
TOMASZ WÓJKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-11-24
2009-03-31
PAWEŁ ZIEMOWIT MŁYNARCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-11-24
2013-05-06
PAWEŁ ZIEMOWIT MŁYNARCZYK
P.O. PREZES ZARZĄDU
2013-05-06
2013-09-26
WŁADYSŁAW ANTONI PUCHALSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-05-28
2008-02-27
MARCIN RAFAŁ BUJNOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-10-19
2008-02-27
GRZEGORZ BAKALARCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-10-19
2008-11-24
2007-05-28
2007-10-19
KLUB SPORTOWY WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA
2007-10-19
2010-12-17
"KLUB SPORTOWY WIDZEW ŁÓDŹ" SPÓŁKA AKCYJNA
2010-12-17
2012-12-21
"RTS WIDZEW ŁÓDŹ" SPÓŁKA AKCYJNA
2012-12-21
2014-08-12
"RTS WIDZEW ŁÓDŹ" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
2015-06-24
2019-03-12
"RTS WIDZEW ŁÓDŹ" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
2007-05-28
2014-12-17
PIŁSUDSKIEGO, 138, ŁÓDŹ, 92-230, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie