KRS 0000525532
NIP9662094708
REGON20088776400000
NazwaICONTEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IT SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaICONTEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IT
Data rejestracji 30 wrz 2014 (10 lat temu) 30 wrz 2014
Data usunięcia 02 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA, 15, BIAŁYSTOK, 15-124, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9662094708
data rejestracji 01 sty 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 sie 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIASYLWESTER EUGENIUSZ CACEK
Beneficjent
MARCIN TOMASZ SAGAŁA
Beneficjent
NORBERT FIGURSKI
zgłaszający - komplementariusz
MAGDALENA ANNA SAGAŁA
Beneficjent
SYLWESTER EUGENIUSZ CACEK
Beneficjent
POSIADANIE 87 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM WKŁADU O WARTOŚCI 3.800 ZŁ
MARCIN TOMASZ SAGAŁA
Beneficjent
POSIADANIE 70% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM I WŁAŚCICIELEM WKŁADU O WARTOŚCI 200 ZŁ, UPRZYWILEJOWANEJ CO DO PRAWA GŁOSU
MAGDALENA ANNA SAGAŁA
Beneficjent
POSIADANIE 30% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM I WŁAŚCICIELEM WKŁADU O WARTOŚCI 200 ZŁ, UPRZYWILEJOWANEJ CO DO PRAWA GŁOSU
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
Członek Organu Reprezentacji
2014-09-30
2015-03-11
14730333000000
Członek Organu Reprezentacji
2015-03-11
2022-08-02
14747226800000
2014-09-30
2015-03-11
TN INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IT SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie