KRS 0000086948
NIP9512055345
REGON01519686200000
Nazwa"CLIC CAR CORPORATION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCLIC CAR CORPORATION
Data rejestracji 31 sty 2002 (23 lata temu) 31 sty 2002
Data usunięcia 14 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 646000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#3410 PRODUKCJA W ZAKRESIE PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO, W TYM PRZEMYSŁOWY MONTAŻ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #3420 PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP #3430 PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #7440Z REKLAMA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGOWACLAW WACEK STEVNERT
Wspólnik
2002-01-31
2020-01-14
323 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 323.000 ZŁOTYCH
JERZY DĄBROWSKI
Wspólnik
2002-08-07
2002-12-30
323 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 323.000 ZŁOTYCH
"GONDER" B.V. Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE
Wspólnik
2002-12-30
2020-01-14
323 UDZIAŁY PO 1000,- ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 323.000 ZŁOTYCH.
MARIA ERYKA BRABEC STEVNERT
Członek Organu Nadzoru
2004-06-30
2020-01-14
SYLWESTER EUGENIUSZ CACEK
Członek Organu Nadzoru
2004-06-30
2008-04-07
JERZY DĄBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-30
2020-01-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
WACLAW WACEK STEVNERT
PREZES ZARZĄDU
2002-01-31
2020-01-14
JAKUB WIKTOR BARTKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-06-30
2005-09-20
JAROSŁAW MACIEJ BAZYLKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-06-30
2005-09-20
2002-01-31
2003-02-06
SYTA, 103B, WARSZAWA, 02-987, WARSZAWA, POLSKA
2003-02-06
2016-05-11
SZYSZKOWA, 35, WARSZAWA, 02-285, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie