KRS 0000004474
REGON01238879100000
NazwaWILLOW SPRINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWILLOW SPRINGS
Data rejestracji 09 kwi 2001 (23 lata temu) 09 kwi 2001
Data usunięcia 28 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 681500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#5530A RESTAURACJE #5540Z BARY #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5512Z POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5521Z SCHRONISKA TURYSTYCZNE #5522Z POLA KEMPINGOWE, ŁĄCZNIE Z POLAMI DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #7440Z REKLAMA #9232Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #9231F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY #9233Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #9261Z DZIAŁALNOŚĆ STADIONÓW I INNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWAKONRAD TRZEWIK
Wspólnik
2003-10-20
2008-10-01
341 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 170.500,00 ZŁOTYCH
IKEMESIT AKPAN
Wspólnik
2003-02-25
2018-11-28
568 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 284.000 ZŁOTYCH
RAFAŁ STEFAN TRZEWIK
Wspólnik
2003-10-20
2008-10-01
341 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 170.500,00 ZŁOTYCH
ATOMIC ENTERTEIMENT L.L.C.
Wspólnik
2001-04-09
2003-02-25
1363 (TYSIĄC TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT TRZY) UDZIAŁY PO 500 (PIĘĆSET ZŁOTYCH) O ŁACZNEJ WARTOŚCI 681500 ZŁOTYCH (SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM JEDEN TYSIĘCY PIĘĆSET)
HILEKAAN WADA
Wspólnik
2003-02-25
2018-11-28
568 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 284.000 ZŁOTYCH
DARIUSZ TOKUNBA ADEKOYA
Wspólnik
2003-02-25
2018-11-28
227 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 113.500,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
DREW MATTHEW MARSZAL
PREZES ZARZĄDU
2001-04-09
2002-03-27
HILEKAAN WADA
PREZES ZARZĄDU
2002-03-27
2008-10-01
KONRAD TRZEWIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-20
2008-10-01
TERHAMBA WADA
PREZES ZARZĄDU
2008-10-01
2018-11-28
2001-04-09
2008-10-01
GROUND ZERO WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-04-09
2014-06-06
WSPÓLNA, 62, WARSZAWA, 00-684, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie