KRS 0000201887
NIP1132480865
REGON01572183100000
NazwaIPIROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIPIROS
Data rejestracji 29 mar 2004 (20 lat temu) 29 mar 2004
Data usunięcia 01 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOLEJOWA, 8/10, WARSZAWA, 01-210, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #1513 PRODUKCJA WYROBÓW GARMAŻERYJNYCH #1531Z PRZETWÓRSTWO ZIEMNIAKÓW #1533B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW #1581 PRODUKCJA CHLEBA, PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW PIEKARNICZYCH, CIAST I CIASTEK #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5530 USŁUGI GASTRONOMICZNE #5540Z BARY #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #1589Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #151 PRODUKCJA, PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH #1596Z PRODUKCJA PIWA #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5223Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #5138 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, ŁĄCZNIE Z RYBAMI, SKORUPIAKAMI I MIĘCZAKAMI #555 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERINGADAJI MACIEJ UKWENYA
Wspólnik
2004-03-29
2006-09-12
195 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 195000 ZŁ.
AJOGU UKWENYA
Wspólnik
2006-09-12
2024-08-01
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 ZŁOTYCH
UKPONGIDEM BASSEY AKPAN
Wspólnik
2007-03-01
2024-08-01
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000 ZŁOTYCH
DARIUSZ TOKUNBA ADEKOYA
Wspólnik
2007-03-01
2024-08-01
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000 ZŁOTYCH
AJOGU UKWENYA
Wspólnik
2004-03-29
2005-09-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
AJOGU UKWENYA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-29
2005-09-15
ADAJI MACIEJ UKWENYA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-29
2006-09-12
REMIGIUSZ ALEKSANDER ADEKOYA
PREZES ZARZĄDU
2006-09-12
2007-03-01
DARIUSZ TOKUNBA ADEKOYA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-03-01
2024-08-01
UKPONGIDEM BASSEY AKPAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-03-01
2024-08-01
2004-03-29
2006-09-12
WAŁ MIEDZESZYŃSKI, 389 A, WARSZAWA, 03-975, WARSZAWA, POLSKA
2006-09-12
2007-05-16
WILCZA, 50/52, WARSZAWA, 00-679, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie