KRS 0000079140
NIP7750001154
REGON61005813100000
NazwaKUTNOWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EXDROB" - SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KUTNIE
Krótka nazwaKUTNOWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EXDROB" - Z SIEDZIBĄ W KUTNIE
Data rejestracji 09 sty 2002 (23 lata temu) 09 sty 2002
Data usunięcia 14 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres MICKIEWICZA, 108, KUTNO, 99-300, KUTNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2504900,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2504900,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji25049
Dane kontaktowe
Email SEKRETARIAT@EXDROB.PL
Dane podatkowe
NIP 7750001154
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 07 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMMIROSŁAW JAN SZAŁKOWSKI
Beneficjent
MIROSŁAW JAN SZAŁKOWSKI
reprezentant
ANNA OTTO
Prokurent
2014-02-28
2015-05-08
SAMOISTNA
IWONA JADWIGA HAKAŁO
Prokurent
2014-02-28
2016-08-30
SAMOISTNA
ALICJA HENRYKA KŁOPOTOWSKA
Prokurent
2002-01-09
2002-07-12
PROKURA SAMOISTNA
WŁODZIMIERZ SZYMCZAK
Prokurent
2002-01-09
2005-07-28
PROKURA SAMOISTNA
ALICJA SŁAWOMIRA WAWRZEŃCZAK
Prokurent
2002-07-12
2017-05-24
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR ANDRZEJ ŚWIDERSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-09
2022-02-14
EDWARD TADEUSZ KAMEDULSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-09
2002-12-11
WANDA LANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-01-09
2015-04-24
ANDRZEJ WŁODZIMIERZ WARNEL
Członek Organu Nadzoru
2002-01-09
2002-12-11
ANDRZEJ MICHAŁ WAWRZEŃCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-09
2002-12-11
WŁODZIMIERZ STANISŁAW BLUS
Członek Organu Nadzoru
2002-01-09
2022-02-14
RAJMUND WŁADYSŁAW PACZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-11
2005-07-28
ANDRZEJ WŁODZIMIERZ WARNEL
Członek Organu Nadzoru
2004-12-14
2011-12-16
MARCIN MIROSŁAW KOWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-07-28
2009-10-20
BOGUSŁAW SZOSTEK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-09
2004-12-14
DARIUSZ JĘDRZEJEWSKI
Powiernik
2019-03-26
2021-12-22
MIROSŁAW JAN SZAŁKOWSKI
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ALBO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MIROSŁAW JAN SZAŁKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-01-09
2022-02-14
STEFAN ROCZEŃ
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-05-16
2013-02-14
MARCIN MIROSŁAW KOWALSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-12-16
2014-02-28
ANNA OTTO
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-05-08
2020-05-29
IWONA JADWIGA HAKAŁO
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-08-30
2018-11-21
JAN JÓZEF ZIEMLEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-09
2004-01-10
ANDRZEJ WÓJCIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-09
2016-07-27
RAJMUND WŁADYSŁAW PACZKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-27
2011-05-16
2002-01-09
2019-03-26
KUTNOWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EXDROB" - SPÓŁKA AKCYJNA
2019-03-26
2021-12-22
KUTNOWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EXDROB" - SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KUTNIE W UPADŁOŚCI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie