KRS 0000559209
NIP8381847564
REGON36000044900000
NazwaCHOJECKI SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCHOJECKI
Data rejestracji 25 maj 2015 (9 lat temu) 25 maj 2015
Data usunięcia 31 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres 40A, KAMION, 96-330, PUSZCZA MARIAŃSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 11506800,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 11506800,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji115068
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1072Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #1082Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWGRZEGORZ MAREK WOŹNIAK
Prokurent
2016-11-28
2018-02-01
PROKURA ŁĄCZNA
RYSZARD WOJTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-05-25
2018-02-01
MAŁGORZATA ANNA BOBROWSKA JARZĄBEK
Członek Organu Nadzoru
2015-05-25
2018-02-01
PRZEMYSŁAW RĄCZKA
Członek Organu Nadzoru
2015-05-25
2018-02-01
RUUD JONKER
Członek Organu Nadzoru
2018-02-01
2018-10-31
DOMINIK WOJCIECH SMYKLA
Członek Organu Nadzoru
2015-05-25
2018-02-01
REMMER BOCKELMANN
Członek Organu Nadzoru
2018-02-01
2018-10-31
RUUD VAN HENTEN
Członek Organu Nadzoru
2018-02-01
2018-10-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH LUB NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH LUB NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
GRZEGORZ JANUSZ ORSZULAK
PREZES ZARZĄDU
2015-05-25
2016-01-20
GRZEGORZ JANUSZ ORSZULAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-01-20
2018-02-01
TOMASZ WOJCIECH GRZYBOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-25
2016-01-20
MARCIN MACIEJ CZARNECKI
PREZES ZARZĄDU
2016-01-20
2018-02-01
GRZEGORZ MAREK WOŹNIAK
PREZES ZARZĄDU
2018-02-01
2018-10-31
2015-05-25
2018-10-31
SPÓŁKA AKCYJNA
2015-05-25
2018-10-31
CHOJECKI SPÓŁKA AKCYJNA
2015-05-25
2018-10-31
40A, KAMION, 96-330, PUSZCZA MARIAŃSKA, POLSKA
2015-05-25
2018-10-31
1072Z - PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK
2015-05-25
2018-10-31
1071Z - PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK
2015-05-25
2018-10-31
1082Z - PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH
2015-05-25
2018-10-31
1085Z - WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ
2015-05-25
2018-10-31
1086Z - PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ
2015-05-25
2018-10-31
1089Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2015-05-25
2018-10-31
4636Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH
2015-05-25
2018-10-31
4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
2015-05-25
2018-10-31
4724Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2015-05-25
2018-10-31
5210B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie