KRS 0000009994
NIP5540309146
REGON09020534400000
Nazwa"COLIAN HOLDING" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCOLIAN HOLDING
Data rejestracji 10 maj 2001 (23 lata temu) 10 maj 2001
Data usunięcia 05 mar 2020 05 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ZDROJOWA, 1, OPATÓWEK, 62-860, OPATÓWEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 18563371,80 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 18563371,80 PLN
Wartość nominalna akcji0,15 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji136345812
Dane podatkowe
NIP 5540309146
data rejestracji 31 gru 2003
status Czynny
12116022020000000345826249
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
48116022020000000495885474
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
51116022020000000501275031
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIMARCIN BOGDAN SZUŁAWA
zgłaszający - członek zarządu
JAN KOLAŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
JAN KOLAŃSKI
Beneficjent
BOHDAN STANKIEWICZ
Prokurent
2001-12-03
2003-02-18
ŁĄCZNA
BARTOSZ PRZEMYSŁAW ŻELAZNY
Prokurent
2001-12-03
2002-02-11
ŁĄCZNA - Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
TOMASZ WOJCIECH GRZYBOWSKI
Prokurent
2004-09-10
2005-11-30
ODDZIELNA DO KWOTY 70.000 ZŁ ŁĄCZNA POWYŻEJ 70.000 ZŁ
GRAŻYNA KAZIMIERA NOWICKA
Prokurent
2007-01-24
2007-10-19
ODDZIELNA DO KWOTY 100.000 ZŁ ŁĄCZNA POWYŻEJ KWOTY 100.000 ZŁ
MAREK JAN MIELCAREK
Prokurent
2001-05-10
2008-02-01
ODDZIELNA - DO 20KROTNEJ NOMINALNEJ WARTOŚCI ŚRODKA TRWAŁEGO ŁĄCZNA - POWYŻEJ 20KROTNEJ NOMINALNEJ WARTOŚCI ŚRODKA TRWAŁEGO
KRZYSZTOF ARKADIUSZ BRZOZOWSKI
Prokurent
2008-02-01
2008-10-21
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM
ZOFIA DOROTA SUSKA
Prokurent
2008-10-21
2018-07-12
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PROKURENTEM
RENATA ELŻBIETA WRZESIŃSKA
Prokurent
2018-09-10
2020-03-05
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
LECH JERZY GRODZKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-10
2001-10-29
BOGUSŁAW KRZYSZTOF CZUPRYNA
Członek Organu Nadzoru
2001-05-10
2001-10-29
MACIEJ PAWEŁ DUBICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-29
2003-08-27
ADAM JACEK KALKUSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-29
2003-08-27
JAN KOLAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-29
2004-09-10
BOGDAN ANDRZEJ CICHY
Członek Organu Nadzoru
2003-08-27
2008-02-01
MARCIN SZUŁAWA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-27
2007-03-07
MAREK WALESIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-27
2004-09-10
MARCIN MATUSZCZAK
Członek Organu Nadzoru
2004-09-10
2020-03-05
JAN MIKOŁAJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-09-10
2017-12-28
JAN KOLAŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PRAWO WŁASNOŚCI 95,66% UDZIAŁÓW W ALLUMAINVEST SP. Z O. O. POSIADAJĄCEJ 63,83% UDZIAŁÓW COLIAN HOLDING SP. Z O. O. ORAZ 100% PRAWA WŁASNOŚCI PODMIOTU IPOPEMA 21 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH, BĘDĄCY 36,13% UDZIAŁOWCEM COLIAN HOLDING SP. Z O. O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (WICEPREZESÓW) ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU (WICEPREZES) ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY CZYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ZAWIERAJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGAJĄCYCH ZOBOWIĄZANIE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ DWUSTU TYSIĘCY ZŁOTYCH, WYSTARCZAJĄCE JEST SAMODZIELNE DZIAŁANIE WICEPREZESA LUB CZŁONKA ZARZĄDU.
BOHDAN STANKIEWICZ
CZŁONEK
2003-02-18
2007-03-07
JAN KOLAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-09-10
2020-03-05
GRAŻYNA KAZIMIERA NOWICKA
CZŁONEK
2007-03-07
2008-10-21
MARCIN BOGDAN SZUŁAWA
CZŁONEK
2007-03-07
2020-03-05
MAREK JAN MIELCAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-01
2008-10-21
GRZEGORZ ZYGMUNT DOŁKOWSKI
PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI
2001-05-10
2004-09-10
2011-07-20
2014-05-21
"COLIAN" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-05-10
2005-03-30
PRZEDSIĘBIORSTWO CUKIERNICZE "JUTRZENKA" SPÓŁKA AKCYJNA
2005-03-30
2005-04-01
"JUTRZENKA" SPÓŁKA KACYJNA
2005-04-01
2008-08-22
"JUTRZENKA" SPÓŁKA AKCYJNA
2008-08-22
2011-07-20
"JUTRZENKA HOLDING" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-05-10
2008-04-11
KOŚCIUSZKI, 53, BYDGOSZCZ, 85-079, BYDGOSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie