KRS 0000293229
NIP5252443314
REGON14111552100000
NazwaDOM INWESTYCYJNY KALKUSIŃSKI SADLEJ SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDOM INWESTYCYJNY KALKUSIŃSKI SADLEJ
Data rejestracji 06 gru 2007 (17 lat temu) 06 gru 2007
Data usunięcia 22 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. MARSZAŁKOWSKA, 89, WARSZAWA, 00-693, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 750000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 750000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji7500
Dane podatkowe
NIP 5252443314
data rejestracji 07 sty 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 lis 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARCIN SADLEJ
Beneficjent
ADAM JACEK KALKUSIŃSKI
Beneficjent
ANNA DUCHNA
reprezentant
ANNA DUCHNA
Likwidator
2020-02-04
2021-12-22
PAWEŁ STANISŁAW TURNO
Członek Organu Nadzoru
2007-12-06
2009-09-09
RYSZARD WOJNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-12-06
2012-07-18
ANDRZEJ STANISŁAW GERLACH
Członek Organu Nadzoru
2007-12-06
2016-06-28
PIOTR RUSIECKI
Członek Organu Nadzoru
2009-09-09
2010-07-16
AGATA MARIA DAVIDOVIĆ
Członek Organu Nadzoru
2016-06-28
2021-12-22
IZABELA EDYTA STANISŁAWSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-07-18
2021-12-22
MAŁGORZATA ELŻBIETA CIEPIELA
Członek Organu Nadzoru
2010-07-16
2021-12-22
MARCIN SADLEJ
Beneficjent
BENEFICJENT POSIADA 50% UDZIAŁÓW SPÓŁKI CC GROUP SP ZOO BĘDĄCEJ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI
ADAM JACEK KALKUSIŃSKI
Beneficjent
BENEFICJENT POSIADA 50% UDZIAŁÓW SPÓŁKI CC GROUP SP ZOO BĘDĄCEJ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARCIN SADLEJ
PREZES ZARZĄDU
2007-12-06
2020-02-04
ADAM JACEK KALKUSIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-06
2020-02-04
2007-12-06
2020-02-04
DOM INWESTYCYJNY KALKUSIŃSKI SADLEJ SPÓŁKA AKCYJNA
2007-12-06
2016-06-28
ZIELNA, 41/43, WARSZAWA, 00-108, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie