KRS 0000052854
REGON63087985200000
NazwaFI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFI POLSKA
Data rejestracji 26 paź 2001 (23 lata temu) 26 paź 2001
Data usunięcia 03 lis 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYSŁOWA, 39, POZNAŃ, 61-541, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1550000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#72 INFORMATYKA #223 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #2465Z PRODUKCJA NIE ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #7440Z REKLAMA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #2112Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY #2121Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCHBIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW ŁĄCZNOŚCI "UNITEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-10-26
2004-11-03
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00,- PLN
004853811
"ART MARKETING SYNDICATE" S.A.
Wspólnik
2001-10-26
2002-06-21
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000,00,- PLN
630933936
Wspólnik
2001-10-26
2004-11-03
1.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 850.000,- ZŁ.
63095595500000
Wspólnik
2002-01-21
2004-11-03
1.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 550.000,- ZŁ.
63417697500000
ROBERT KRASOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-21
2004-11-03
WOJCIECH BĄK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-26
2004-11-03
DANUTA MARIA STANISZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-26
2004-11-03
PAWEŁ STANISŁAW TURNO
Członek Organu Nadzoru
2001-10-26
2004-11-03
MAREK STANISŁAW NEJMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-26
2004-11-03
LECH STANISŁAW WOZICH
Członek Organu Nadzoru
2001-10-26
2004-11-03
RADOSŁAW ŚWIĄTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-21
2004-11-03
TOMASZ HUGON KAWKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-26
2002-06-21
MACIEJ PALUSZYŃSKI
Powiernik
2002-11-12
2004-11-03
DARIUSZ ANDRZEJ NOWETA
Prokurent
2001-10-26
2002-06-21
SAMOISTNA
MICHAŁ ADAM MUSIELAK
Likwidator
2002-08-23
2004-11-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
DARIUSZ PIOTR CZAJKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-26
2002-08-23
ADRIAN PIOTR SZULCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-26
2002-08-23
2001-10-26
2002-08-23
"FI POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie