KRS 0000165212
NIP6762113906
REGON35703838000000
NazwaKRAK INWESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKRAK INWESTOR
Data rejestracji 18 cze 2003 (21 lat temu) 18 cze 2003
Data usunięcia 05 cze 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PADEREWSKIEGO, 8, PADEREWSKIEGO, 61-770, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #551 USŁUGI HOTELARSKIE #5530A RESTAURACJE #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6220Z POZAROZKŁADOWY TRANSPORT LOTNICZY #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEMJOLANTA TERESA PALUCH
Wspólnik
2003-06-18
2003-12-08
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 000,00 ZŁ
JAROSŁAW MARIUSZ CZOPEK
Wspólnik
2003-12-08
2004-03-04
79 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49375 ZŁOTYCH
Wspólnik
2004-03-04
2008-06-05
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000 (PIĘĆDZIESĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
63095595500000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE ZARZĄD. ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ DO TRZECH OSÓB. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I WYSTEPOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM.
ARTUR PALUCH
PREZES ZARZĄDU
2003-06-18
2003-12-08
JAROSŁAW MARIUSZ CZOPEK
PREZES ZARZĄDU
2003-12-08
2004-03-04
PIOTR KARMELITA
PREZES ZARZĄDU
2004-03-04
2008-06-05
2003-06-18
2003-12-08
KSIĄŻĘCA, 4, WARSZAWA, 00-498, WARSZAWA, POLSKA
2003-12-08
2004-03-04
STAROWIŚLANA, 13, KRAKÓW, 31-038, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie