KRS 0000271207
NIP8971730840
REGON02044138400000
NazwaRD WRC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRD WRC
Data rejestracji 03 sty 2007 (18 lat temu) 03 sty 2007
Data usunięcia 23 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LUDWIKA WARYŃSKIEGO, 3A, WARSZAWA, 00-645, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email GRAVITONAD@GRAVITONCAPITAL.COM
Dane podatkowe
NIP 8971730840
data rejestracji 09 lip 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 maj 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNERADOSŁAW ŚWIĄTKOWSKI
Beneficjent
PAULINA KATARZYNA MANIOS
reprezentant
DOROTA URSZULA LATKOWSKA-DINIEJKO
Beneficjent
GRZEGORZ PAWEŁ WOJTYLAK
Prokurent
2010-03-31
2010-08-06
PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
GRZEGORZ WOJTYLAK
Prokurent
2012-06-28
2012-10-18
PROKURA SAMOISTNA
PAULINA KATARZYNA MANIOS
Likwidator
2020-06-19
2020-09-23
WOJCIECH GUDASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-08-30
2014-01-14
ADRIAN DZIELNICKI
Członek Organu Nadzoru
2011-08-30
2014-01-14
JANUSZ ZAWADZKI
Członek Organu Nadzoru
2011-08-30
2012-12-06
WOJCIECH GRZEGORCZYK
Członek Organu Nadzoru
2012-12-06
2014-01-14
JAN AUGUSTYN
Wspólnik
2007-01-03
2007-08-31
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15 000 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
WOJCIECH GUDASZEWSKI
Wspólnik
2007-01-03
2007-06-01
277 (DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.850,00 (TRZYNAŚCIE TYSIĘCY OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH.
ADRIAN DZIELNICKI
Wspólnik
2007-01-03
2007-06-01
277 (DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.850,00 (TRZYNAŚCIE TYSIĘCY OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH.
MICHAŁ HNATIUK
Wspólnik
2007-01-03
2007-06-01
106 (STO SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.300,00 ( PIĘĆ TYSIĘCY TRZYSTA) ZŁOTYCH
RADOSŁAW MARIAN TADAJEWSKI
Wspólnik
2007-06-01
2007-08-31
350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17 500 ZŁ (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
MICHAŁ WALUGA
Wspólnik
2007-06-01
2007-08-31
350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17 500 ZŁ (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
Wspólnik
2007-08-31
2020-09-23
REINO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
02019581500000
RADOSŁAW ŚWIĄTKOWSKI
Beneficjent
POSIADA 27,37% GŁOSÓW W SPÓŁCE REINO CAPITAL S.A., KTÓRA JAKO WSPÓLNIK POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ.
DOROTA URSZULA LATKOWSKA-DINIEJKO
Beneficjent
POSIADA 27,36% GŁOSÓW W SPÓŁCE REINO CAPITAL S.A., KTÓRA JAKO WSPÓLNIK POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
SŁAWOMIR CAL CAŁKO
PREZES ZARZĄDU
2012-06-28
2015-04-07
SZYMON URBAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-06-28
2015-04-07
RADOSŁAW ŚWIĄTKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-10-24
2020-06-19
ADRIAN DZIELNICKI
PREZES ZARZĄDU
2007-01-03
2007-06-01
WOJCIECH GUDASZEWSKI
VICE-PREZES ZARZĄDU
2007-01-03
2007-06-01
ADRIAN DZIELNICKI
PREZES ZARZĄDU
2007-08-31
2010-08-06
WOJCIECH MARCIN GUDASZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-08-31
2010-08-06
MICHAŁ HNATIUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-08-31
2009-07-30
GRZEGORZ PAWEŁ WOJTYLAK
PREZES ZARZĄDU
2010-08-06
2012-06-28
SZYMON URBAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-04-07
2015-09-03
2007-01-03
2007-06-01
"WDM DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2007-06-01
2010-09-20
"CENTRAL EASTERN EUROPE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2010-09-20
2015-10-01
"WDM AUTORYZOWANY DORADCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2015-10-01
2019-04-01
GRAVITON AD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-04-01
2020-06-19
RD WRC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-01-03
2007-06-01
RUSKA, 11-12, WROCŁAW, 50-079, WROCŁAW, POLSKA
2007-06-01
2012-01-11
KIEŁBAŚNICZA, 28, WROCŁAW, 50-109, WROCŁAW, POLSKA
2012-01-11
2020-01-17
PLAC POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 1, WROCŁAW, 53-329, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie