KRS 0000101357
NIP7822054942
REGON63117669600000
Nazwa"AKCENT MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAKCENT MEDIA
Data rejestracji 28 mar 2002 (22 lata temu) 28 mar 2002
Data usunięcia 09 lut 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JANA PAWŁA II, 14, POZNAŃ, 61-139, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#7440Z REKLAMA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5247Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPIOTR MICHAŁ PARNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-14
2005-01-28
HENRYK WIELECHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-14
2004-01-16
MAREK KUZAKA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-16
2005-01-28
JANUSZ GRZEGORZ SAMELAK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-28
2003-01-14
RADOSŁAW KOTYLAK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-28
2003-01-14
PRZEMYSŁAW TOMASZ FIC
Członek Organu Nadzoru
2002-03-28
2003-01-14
TOMASZ HUGON KAWKA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-28
2003-01-14
ANNA OLSZOWA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-28
2003-01-14
PIOTR MATRAS
Członek Organu Nadzoru
2003-01-14
2005-01-28
"ART MARKETING SYNDICATE" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2002-03-28
2011-02-09
1000 UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE 100.000 ZŁ.
630933936
JAROSŁAW EUGENIUSZ ANDRZEJEWSKI
Prokurent
2007-11-13
2011-02-09
PROKURA ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ROMAN BRUNON MIKULSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-03-28
2004-01-16
ZBYSZKO KORDIAN DZIĘGIELEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-28
2004-01-16
SOBIESŁAW JERZY KULEJ
PREZES ZARZĄDU
2004-01-16
2007-04-26
PIOTR MATRAS
PREZES ZARZĄDU
2007-04-26
2007-11-13
JANUSZ MIROSŁAW ZAPĘCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-13
2011-02-09
PIOTR MICHAŁ PARNOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-11-13
2011-02-09
2002-03-28
2004-03-19
DZIADOSZAŃSKA, 10, POZNAŃ, 61-248, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie