KRS 0000374265
NIP5862262924
REGON22115282000000
NazwaEMARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEMARKETING
Data rejestracji 28 gru 2010 (14 lat temu) 28 gru 2010
Data usunięcia 05 lut 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WORONICZA, 15, WARSZAWA, 02-625, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 22518000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO@NETMEDIA.COM.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7735Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6491Z LEASING FINANSOWY #4932Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCHIWONA AGNIESZKA EKMAN
Wspólnik
2010-12-28
2011-09-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500 ZŁOTYCH
JACEK MARCIN JERZEMOWSKI
Wspólnik
2010-12-28
2011-09-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500 ZŁOTYCH
Wspólnik
2011-09-14
2014-02-05
450.360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.518.000,00 ZŁOTYCH
14441477300000
ANDRZEJ WIERZBA
Prokurent
2012-07-02
2014-02-05
PROKURA SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ UPRAWNIENI SĄ: 1) JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAROSŁAW KRUSZKA
PREZES ZARZĄDU
2012-02-07
2012-07-02
IWONA AGNIESZKA EKMAN
PREZES ZARZĄDU
2010-12-28
2011-09-14
JACEK MARCIN JERZEMOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-12-28
2011-09-14
TOMASZ ROBERT CISEK
PREZES ZARZĄDU
2011-09-14
2012-02-07
JANUSZ MIROSŁAW ZAPĘCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-09-14
2014-02-05
2010-12-28
2011-09-14
ANOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-12-28
2011-09-14
WŁADYSŁAWA IV, 43, GDYNIA, 81-395, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie