KRS 0000012460
NIP5851363716
REGON19201837600000
NazwaEUROLINKS SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaEUROLINKS
Data rejestracji 06 lip 2001 (23 lata temu) 06 lip 2001
Data usunięcia 16 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres WŁADYSŁAWA IV, 43, GDYNIA, 81-395, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 102000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji50000
Dane podatkowe
NIP 5851363716
data rejestracji 01 sty 2003
status Czynny
76114011530000203838001001
mBank Oddział Korporacyjny Gdynia
ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#72 INFORMATYKA #6420 TELEKOMUNIKACJA #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #921 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO #922 DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA #923 DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA POZOSTAŁA #924 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #7310 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #926 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEMKRZYSZTOF ZENON BOGUCKI
Beneficjent
DOROTA ALICJA FILIPOWICZ
zgłaszający - członek zarządu
DOROTA ALICJA FILIPOWICZ
Beneficjent
MARCIN ARTUR GIŻEWSKI
Prokurent
2002-05-13
2003-09-04
SAMOISTNA
ANNA MAŁGORZATA CYBULSKA
Prokurent
2003-09-04
2013-08-26
SAMOISTNA
JOANNA GIZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-06
2002-05-13
MONIKA ANITA GAJEWSKA POPPE
Członek Organu Nadzoru
2001-07-06
2002-05-13
JULIUSZ ZBIGNIEW DONAJSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-06
2002-05-13
TOMASZ ANDRZEJ TOKARSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-06
2002-05-13
TOMASZ PIOTR KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-06
2002-05-13
JACEK SŁAWOMIR MAZAN
Członek Organu Nadzoru
2002-05-13
2002-09-06
MAREK RYSZARD DĄBCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-13
2002-09-06
ANNA MARIA BOGUCKA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-13
2020-09-16
ADAM KRZYSZTOF FILIPOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-06
2007-02-20
JACEK MARCIN JERZEMOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-02-20
2008-08-26
KRZYSZTOF ZENON BOGUCKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
DOROTA ALICJA FILIPOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.
GRZEGORZ MAJ
PREZES
2001-07-06
2002-05-13
WOJCIECH WÓJCIK
CZŁONEK
2001-07-06
2002-05-13
KRZYSZTOF ZENON BOGUCKI
PREZES
2002-05-13
2020-09-16
DOROTA ALICJA FILIPOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-04
2020-09-16
2001-07-06
2003-01-17
CHROBREGO, 34, SOPOT, 81-783, SOPOT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie