KRS 0000505473
NIP5213670282
REGON14720780400000
NazwaENERIS CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaENERIS CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Data rejestracji 11 kwi 2014 (10 lat temu) 11 kwi 2014
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KOSZYKOWA, 65, WARSZAWA, 00-667, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 80000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213670282
data rejestracji 01 lip 2014
status Czynny
08124010531111001085444000
PEKAO IV Oddział w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA
13124010531111001111931506
PEKAO IV Oddział w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA
47124010531111001086495263
PEKAO IV Oddział w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA
94124010531111001090478401
PEKAO IV Oddział w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA
57109028350000000156768955
SANPL Centrum Usług Oddziałowych
ul. Strzegomska 8-10 53-611 Wrocław POLSKA
84109028350000000156768954
SANPL Centrum Usług Oddziałowych
ul. Strzegomska 8-10 53-611 Wrocław POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAANDRÉ LEMLYN
zgłaszający - inny
ANDRZEJ SEWERYN VON MAUBERG
zgłaszający - inny
ARTUR ADAM DELA
Beneficjent
ANDRZEJ KOPYRSKI
Członek Organu Nadzoru
2024-07-23
ARTUR ADAM DELA
Członek Organu Nadzoru
2024-02-15
AGNIESZKA WASILEWSKA SEMAIL
Członek Organu Nadzoru
2024-02-15
DOROTA WŁOCH
Członek Organu Nadzoru
2024-02-15
Wspólnik
2014-04-11
1599 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 79.950,00 ZŁ
14689208600000
ARTUR ADAM DELA
Beneficjent
99,41%: W ENERIS CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: 1/ ENERIS SUROWCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DAWNIEJ ENERIS GRUPA SP. Z O.O.) POSIADA 99,94% UDZIAŁÓW BEZPOŚREDNIO, 2/ ARTUR DELA POSIADA 0,06% UDZIAŁÓW BEZPOŚREDNIO; W ENERIS SUROWCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: 1/ ENERIS ALPHA SOCIETE ANONYME (DAWNIEJ ENERIS POLAND S.A.) POSIADA 99,99% UDZIAŁÓW BEZPOŚREDNIO, 2/ ARTUR DELA POSIADA 00,01% UDZIAŁÓW BEZPOŚREDNIO; W ENERIS ALPHA SOCIETE ANONYME: 1/ ENERIS INTERNATIONAL SOCIETE ANONYME POSIADA 100% AKCJI BEZPOŚREDNIO; W ENERIS INTERNATIONAL SOCIETE ANONYME: 1/ ENERIS DELTA SOCIETE ANONYME (DAWNIEJ ENERIS GROUP S.A.) POSIADA 100% AKCJI BEZPOŚREDNIO; W ENERIS DELTA SOCIETE ANONYME: 1/ HOLDING FINANCIERE CELESTE SOCIETE ANONYME POSIADA 11,87% AKCJI BEZPOŚREDNIO, 2/ ARTUR DELA POSIADA 87,54% AKCJI BEZPOŚREDNIO; W HOLDING FINANCIERE CELESTE SOCIETE ANONYME: 1/ ARTUR DELA POSIADA 100% AKCJI BEZPOŚREDNIO.
UPRAWNIENIA OSOBISTE DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ORGANÓW: ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓLKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
YVES RADEK BASSET
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-10
2016-11-24
GRZEGORZ MAJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-04
2018-06-25
JAROSŁAW KOCHANIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-24
2018-06-25
DOROTA WŁOCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-24
2022-02-14
ARKADIUSZ KAZIMIERZ KAZANA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-24
2019-01-29
ANDRZEJ SEWERYN VON MAUBERG
PREZES ZARZĄDU
2020-05-21
ARTUR ADAM DELA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-11
2015-09-04
PAWEŁ JANUSZ STRZELECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-11
2015-09-04
BARBARA LUCYNA KOSZUŁAP
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-10
2016-06-10
PAWEŁ JANUSZ STRZELECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-24
2017-03-01
2014-04-11
2018-09-14
ENERIS OCHRONA ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-04-11
2015-04-10
OKRĘŻNA, 9, WARSZAWA, 02-916, WARSZAWA, POLSKA
2015-04-10
2017-03-01
UL. TAŚMOWA, 7, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie