KRS 0000065234
NIP5262135436
REGON01288410700000
NazwaENERIS RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaENERIS RECYKLING
Data rejestracji 23 lis 2001 (23 lata temu) 23 lis 2001
Data usunięcia 30 sie 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZOBISZOWICKA, 1, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2432500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCHCLEANAWAY DIENSTLEISTUNGS GMBH & CO. NIEMCY
Wspólnik
2001-11-23
2007-01-26
3083 UDZIAŁÓW PO 500,00;-ZŁ KAŻDY ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 1.541.500,00;-ZŁ
VEOLIA UMWELTSERVICE GMBH
Wspólnik
2007-01-26
2008-08-21
3083 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.541.500,00 ZŁ
Wspólnik
2008-08-21
2017-08-30
4865 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.432.500,00;-ZŁ
01291400900000
ANETA SABATURSKA KOPEK
Prokurent
2012-08-24
2016-03-23
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
MICHAŁ TOMASZ BOGACKI
Prokurent
2015-07-23
2017-08-30
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JENOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSONOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PETER WAGNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-23
2003-09-18
1966-05-17
EDGAR HAGEN TIMM
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-23
2003-09-18
ANDRZEJ ŁUKASZ KOMINEK
PREZES ZARZĄDU
2003-09-18
2004-01-15
ANDRZEJ ŁUKASZ KOMINEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-15
2016-03-23
NIELS FRANZ GRELL
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-15
2007-01-26
PIOTR BOGDAN WRONA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-26
2009-10-19
WOJCIECH SMOŁKA
CZLONEK ZARZĄDU
2009-10-19
2014-09-25
YVES RADEK BASSET
PREZES ZARZĄDU
2013-08-05
2017-08-30
2001-11-23
2003-09-18
ALCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-09-18
2007-01-26
"CLEANAWAY POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-01-26
2009-10-19
SULO RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-10-19
2015-05-15
VEOLIA USŁUGI DLA ŚRODOWISKA RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-23
2005-11-16
MICHAŁOWSKIEGO, 35, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie