KRS 0000581319
NIP5242786283
REGON36279429300000
NazwaVICIS FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVICIS FINANSE
Data rejestracji 21 paź 2015 (9 lat temu) 21 paź 2015
Data usunięcia 21 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC EUROPEJSKI, 1, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5242786283
data rejestracji 21 paź 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 wrz 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMEWA MARIA GAWRYSZEWSKA
Prokurent
2018-01-04
2019-11-04
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA Z ZASTRZEŻENIEM SKUTECZNYM WOBEC OSÓB TRZECICH, ŻE PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
TOMASZ DANIS
Beneficjent
KRZYSZTOF KONOPIŃSKI
Beneficjent
ANDRZEJ LIS
reprezentant
MACIEJ KOWALSKI
Beneficjent
TOMASZ CZECHOWICZ
Beneficjent
EWA OGRYCZAK
Beneficjent
Wspólnik
2015-10-21
2020-09-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
14105468200000
ANDRZEJ JANUSZ LIS
Likwidator
2019-11-04
2020-09-21
TOMASZ DANIS
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU) W MCI CAPITAL TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.- PODMIOCIE DZIAŁAJĄCYM W IMIENIU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO, BĘDĄCEGO POŚREDNIO AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI VICIS NEW INVESTMENTS S.A. - JEDYNEGO UDZIAŁOWCA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
KRZYSZTOF KONOPIŃSKI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU) W MCI CAPITAL TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.- PODMIOCIE DZIAŁAJĄCYM W IMIENIU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO, BĘDĄCEGO POŚREDNIO AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI VICIS NEW INVESTMENTS S.A. - JEDYNEGO UDZIAŁOWCA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
MACIEJ KOWALSKI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU) W MCI CAPITAL TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.- PODMIOCIE DZIAŁAJĄCYM W IMIENIU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO, BĘDĄCEGO POŚREDNIO AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI VICIS NEW INVESTMENTS S.A. - JEDYNEGO UDZIAŁOWCA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
TOMASZ CZECHOWICZ
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (PREZES ZARZĄDU) W MCI CAPITAL TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.- PODMIOCIE DZIAŁAJĄCYM W IMIENIU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO, BĘDĄCEGO POŚREDNIO AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI VICIS NEW INVESTMENTS S.A. - JEDYNEGO UDZIAŁOWCA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
EWA OGRYCZAK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU) W MCI CAPITAL TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.- PODMIOCIE DZIAŁAJĄCYM W IMIENIU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO, BĘDĄCEGO POŚREDNIO AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI VICIS NEW INVESTMENTS S.A. - JEDYNEGO UDZIAŁOWCA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
ANDRZEJ BERNARD BĄK
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-01-26
2019-11-04
KRYSTYNA CYBULSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-10-21
2019-11-04
MICHAŁ GRZEGORZ LITWINOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-10-21
2017-10-30
KONRAD PIOTR PYRZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-01-04
2018-01-26
2015-10-21
2019-11-04
ABC DATA FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-10-21
2019-11-04
UL. DANISZEWSKA, 14, WARSZAWA, 03-230, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie