KRS 0000509579
NIP5252587303
REGON14725252600000
NazwaINVESTVENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINVESTVENTURES
Data rejestracji 15 maj 2014 (10 lat temu) 15 maj 2014
Data usunięcia 12 mar 2021 12 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC EUROPEJSKI, 1, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252587303
data rejestracji 20 cze 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 gru 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAEWA OGRYCZAK
Beneficjent
TOMASZ DANIS
Beneficjent
MACIEJ KOWALSKI
Beneficjent
KATARZYNA POGORZELSKA
reprezentant
TOMASZ CZECHOWICZ
Beneficjent
KRZYSZTOF ROMAN KONOPIŃSKI
Likwidator
2019-07-09
2021-03-12
KATARZYNA POGORZELSKA
Likwidator
2019-07-09
2021-03-12
ŁUKASZ BOGUMIŁ ZARAWSKI
Wspólnik
2014-05-15
2014-09-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
RYSZARD GRZEGORZ PTASIŃSKI
Wspólnik
2014-05-15
2014-09-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
Wspólnik
2014-09-16
2021-03-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
02133609200000
EWA OGRYCZAK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU) W MCI CAPITAL TFI S.A. - PODMIOCIE DZIAŁAJĄCYM W IMIENIU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO, BĘDĄCEGO POŚREDNIO UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ
TOMASZ DANIS
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU) W MCI CAPITAL TFI S.A. - PODMIOCIE DZIAŁAJĄCYM W IMIENIU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO, BĘDĄCEGO POŚREDNIO UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ
MACIEJ KOWALSKI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU) W MCI CAPITAL TFI S.A. - PODMIOCIE DZIAŁAJĄCYM W IMIENIU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO, BĘDĄCEGO POŚREDNIO UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ
TOMASZ CZECHOWICZ
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (PREZES ZARZĄDU) W MCI CAPITAL TFI S.A. - PODMIOCIE DZIAŁAJĄCYM W IMIENIU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO, BĘDĄCEGO POŚREDNIO UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ŁUKASZ BOGUMIŁ ZARAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-05-15
2014-09-16
MATEUSZ JAKUB SABAK
PREZES ZARZĄDU
2014-09-16
2015-11-12
BEATA WYSZYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-11-12
2016-04-28
KRZYSZTOF ROMAN KONOPIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-04-28
2019-07-09
KATARZYNA POGORZELSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-04-28
2019-07-09
2014-05-15
2019-07-09
INVESTVENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-05-15
2016-09-29
EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie