KRS 0000325245
NIP8522470967
REGON32014770600000
NazwaIAI SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaIAI
Data rejestracji 02 kwi 2009 (15 lat temu) 02 kwi 2009
Data usunięcia 08 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres AL. PIASTÓW, 30, SZCZECIN, 71-064, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 815623,50 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 815623,50 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji8156235
Dane podatkowe
NIP 8522470967
data rejestracji 01 lut 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 cze 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #2823Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH #2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCHZBIGNIEW MULIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-04-02
2019-03-18
PIOTR FORNALSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-04-02
2019-11-08
TOMASZ FORNALSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-04-02
2019-03-18
DOMINIK EDWARD KEIL
Członek Organu Nadzoru
2019-03-18
2019-08-07
PIOTR POPŁAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-03-18
2019-11-08
ŁUKASZ JERZY WIERDAK
Członek Organu Nadzoru
2019-08-07
2019-11-08
KRZYSZTOF ROMAN KONOPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-03-18
2019-11-08
MARCIN KOŹLIK
Członek Organu Nadzoru
2009-04-02
2019-03-18
DARIUSZ ZARZECKI
Członek Organu Nadzoru
2009-04-02
2019-11-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
PAWEŁ KRZYSZTOF FORNALSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-04-02
2019-11-08
SEBASTIAN MULIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-04-02
2019-11-08
ŁUKASZ JERZY WIERDAK
CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
2019-03-18
2019-08-07
KAMILA ŁOZOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-08-07
2019-11-08
2009-04-02
2013-11-06
IAI SPÓŁKA AKCYJNA (DAWNIEJ IAI-SYSTEM.COM FORNALSKI I MULIŃSKI SPÓŁKA JAWNA)
2009-04-02
2013-11-06
MADALIŃSKIEGO, 8, SZCZECIN, 70-101, SZCZECIN, POLSKA
2013-11-06
2017-12-01
PIASTÓW, 30, SZCZECIN, 70-064, SZCZECIN, POLSKA
Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy IAI S.A.
464 242,18 zł
296 485,63 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
6.1. Paszport do eksportu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie